EP3644007 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER SERIE VON MINDESTENS EINEM ERSTEN UND EINEM ZWEITEN WÄRMETAUSCHER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.02.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.03.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.12.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.11.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 27.03.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 75, Quai d'Orsay 75007 Paris / FR | [2021/16] |
Frühere [2020/18] | Für alle benannten Staaten L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 75, Quai d'Orsay 75007 Paris / FR | Erfinder | 01 /
CHANTANT, Nicolas C/O AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES 2 rue de Clemenciere BP 15 38360 SASSENAGE / FR | 02 /
HAIK, Natacha C/O AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE 57 avenue Carnot 94503 CHAMPIGNY SUR MARNE / FR | 03 /
MACHON DIEZ DE BALDEON, Daniel C/O AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES 2 rue de Clemenciere BP 15 38360 SASSENAGE / FR | [2020/18] | Vertreter | Air Liquide L'Air Liquide S.A. Direction de la Propriété Intellectuelle 75, Quai d'Orsay 75321 Paris Cedex 07 / FR | [2021/16] |
Frühere [2020/18] | Mercey, Fiona Susan L'Air Liquide SA Direction de la Propriété Intellectuelle 75, Quai d'Orsay 75321 Paris Cedex 07 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19201910.7 | 08.10.2019 | [2020/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20180059811 | 24.10.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1859811 | [2020/18] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3644007 | Datum: | 29.04.2020 | Sprache: | FR | [2020/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3644007 | Datum: | 21.04.2021 | Sprache: | FR | [2021/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.03.2020 | Klassifikation | IPC: | F28F9/02, F28D9/00 | [2020/18] | CPC: |
F28F9/0209 (EP);
F28D9/0062 (EP,CN,US);
F28F25/02 (US);
B23P15/00 (US);
B23P15/26 (US);
F25J5/002 (EP);
F28D9/0093 (EP,US);
F28F3/025 (CN,US);
F28F3/08 (CN);
F28F9/026 (CN);
F28F9/027 (US);
F28F9/26 (CN);
F25J2290/32 (EP);
F25J2290/42 (EP);
F28F2240/00 (CN);
F28F2275/06 (CN)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/50] |
Frühere [2020/18] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER SERIE VON MINDESTENS EINEM ERSTEN UND EINEM ZWEITEN WÄRMETAUSCHER | [2020/18] | Englisch: | METHOD FOR MANUFACTURING A SERIES OF AT LEAST ONE FIRST AND ONE SECOND HEAT EXCHANGERS | [2020/18] | Französisch: | PROCÉDÉ POUR LA FABRICATION D'UNE SÉRIE D'AU MOINS UN PREMIER ET UN DEUXIÈME ÉCHANGEURS DE CHALEUR | [2020/18] | Prüfungsverfahren | 29.10.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/50] | 29.10.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 21.12.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.03.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.03.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.03.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 24.01.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/13] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 08.10.2019 | AL | 21.04.2021 | AT | 21.04.2021 | CY | 21.04.2021 | CZ | 21.04.2021 | DK | 21.04.2021 | EE | 21.04.2021 | ES | 21.04.2021 | FI | 21.04.2021 | HR | 21.04.2021 | IT | 21.04.2021 | LT | 21.04.2021 | LV | 21.04.2021 | MC | 21.04.2021 | MK | 21.04.2021 | MT | 21.04.2021 | NL | 21.04.2021 | PL | 21.04.2021 | RO | 21.04.2021 | RS | 21.04.2021 | SE | 21.04.2021 | SI | 21.04.2021 | SK | 21.04.2021 | SM | 21.04.2021 | TR | 21.04.2021 | BG | 21.07.2021 | NO | 21.07.2021 | GR | 22.07.2021 | IS | 21.08.2021 | PT | 23.08.2021 | IE | 08.10.2021 | LU | 08.10.2021 | BE | 31.10.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/29] | HU | 08.10.2019 | |
AL | 21.04.2021 | ||
AT | 21.04.2021 | ||
CY | 21.04.2021 | ||
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
ES | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
IT | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
MK | 21.04.2021 | ||
NL | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
TR | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
IE | 08.10.2021 | ||
LU | 08.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
Frühere [2024/23] | HU | 08.10.2019 | |
AL | 21.04.2021 | ||
AT | 21.04.2021 | ||
CY | 21.04.2021 | ||
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
ES | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
IT | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
MK | 21.04.2021 | ||
NL | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
IE | 08.10.2021 | ||
LU | 08.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 08.10.2019 | |
AL | 21.04.2021 | ||
AT | 21.04.2021 | ||
CY | 21.04.2021 | ||
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
ES | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
IT | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
NL | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
IE | 08.10.2021 | ||
LU | 08.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 21.04.2021 | |
AT | 21.04.2021 | ||
CY | 21.04.2021 | ||
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
ES | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
IT | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
NL | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
IE | 08.10.2021 | ||
LU | 08.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
Frühere [2022/48] | AL | 21.04.2021 | |
AT | 21.04.2021 | ||
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
ES | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
IT | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
NL | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
IE | 08.10.2021 | ||
LU | 08.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 21.04.2021 | |
AT | 21.04.2021 | ||
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
ES | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
IT | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
NL | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
LU | 08.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
Frühere [2022/35] | AL | 21.04.2021 | |
AT | 21.04.2021 | ||
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
ES | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
NL | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
LU | 08.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
Frühere [2022/33] | AL | 21.04.2021 | |
AT | 21.04.2021 | ||
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
ES | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
NL | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 21.04.2021 | |
AT | 21.04.2021 | ||
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
ES | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
NL | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 21.04.2021 | |
AT | 21.04.2021 | ||
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
ES | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
NL | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 21.04.2021 | |
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
ES | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
NL | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AT | 21.04.2021 | |
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
ES | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
NL | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AT | 21.04.2021 | |
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
ES | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
NL | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AT | 21.04.2021 | |
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
ES | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
NL | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AT | 21.04.2021 | |
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
NL | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2021/52] | AT | 21.04.2021 | |
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
NL | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2021/51] | AT | 21.04.2021 | |
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
NL | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 21.04.2021 | |
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
NL | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AT | 21.04.2021 | |
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
NL | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
Frühere [2021/47] | AT | 21.04.2021 | |
FI | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
NL | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 21.04.2021 | |
FI | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP2708840 (LINDE AG [DE]) [A] 1-9 * figure 2 *; | [A]EP2950030 (SUMITOMO PRECISION PROD CO [JP]) [A] 1-9 * paragraph [0023]; figures 3a,3b *; | [A]EP0448991 (SCHMID CHRISTOPH [DE]) [A] 1-9 * figures 11-12 *; | [A]FR2844040 (AIR LIQUIDE [FR]) [A] 1-9 * figure 1 *; | [A]EP0529329 (ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND [JP]) [A] 1-9 * figure 4 * | vom Anmelder | WO2009044065 |