EP3671849 - ERZEUGUNGSVERFAHREN EINES PIXELS FÜR EINEN MIKRO-OLED-BILDSCHIRM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.03.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 26.03.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 10.12.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.05.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives Bâtiment le Ponant 25, Rue Leblanc 75015 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2020/26] | Für alle benannten Staaten Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives Bâtiment le Ponant 25, rue Leblanc 75015 Paris / FR | Erfinder | 01 /
MOLLARD, Laurent c/o CEA GRENOBLE 17 rue des Martyrs 38054 GRENOBLE cedex 09 / FR | 02 /
MAINDRON, Tony c/o CEA GRENOBLE 17 rue des Martyrs 38054 GRENOBLE cedex 09 / FR | 03 /
TOURNAIRE, Myriam c/o CEA GRENOBLE 17 rue des Martyrs 38054 GRENOBLE cedex 09 / FR | [2020/26] | Vertreter | INNOV-GROUP 310, avenue Berthelot 69372 Lyon Cedex 08 / FR | [2021/17] |
Frühere [2020/26] | GIE Innovation Competence Group 310, avenue Berthelot 69372 Lyon Cedex 08 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19215903.6 | 13.12.2019 | [2020/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20180073304 | 19.12.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1873304 | [2020/26] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3671849 | Datum: | 24.06.2020 | Sprache: | FR | [2020/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3671849 | Datum: | 28.04.2021 | Sprache: | FR | [2021/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.05.2020 | Klassifikation | IPC: | H01L27/32, H01L51/52 | [2020/26] | CPC: |
H10K59/35 (EP,KR);
H10K50/13 (KR);
H10K50/11 (CN);
H10K50/852 (US);
H10K50/125 (CN);
H10K50/131 (US);
H10K50/81 (US);
H10K50/82 (US);
H10K59/876 (EP,CN,KR);
H10K71/00 (US);
H10K71/233 (US);
H10K2101/10 (CN);
H10K2102/00 (US);
H10K2102/101 (US);
H10K2102/102 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ERZEUGUNGSVERFAHREN EINES PIXELS FÜR EINEN MIKRO-OLED-BILDSCHIRM | [2020/26] | Englisch: | METHOD FOR MANUFACTURING A PIXEL OF AN OLED MICRO-SCREEN | [2020/26] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN PIXEL D'UN MICRO-ÉCRAN À OLEDS | [2020/26] | Prüfungsverfahren | 13.12.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/26] | 11.12.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.02.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.02.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 18.02.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 31.01.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/14] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 13.12.2019 | AL | 28.04.2021 | AT | 28.04.2021 | CY | 28.04.2021 | CZ | 28.04.2021 | DK | 28.04.2021 | EE | 28.04.2021 | ES | 28.04.2021 | FI | 28.04.2021 | HR | 28.04.2021 | LT | 28.04.2021 | LV | 28.04.2021 | MC | 28.04.2021 | MK | 28.04.2021 | MT | 28.04.2021 | NL | 28.04.2021 | PL | 28.04.2021 | RO | 28.04.2021 | RS | 28.04.2021 | SE | 28.04.2021 | SI | 28.04.2021 | SK | 28.04.2021 | SM | 28.04.2021 | TR | 28.04.2021 | BG | 28.07.2021 | NO | 28.07.2021 | GR | 29.07.2021 | IS | 28.08.2021 | PT | 30.08.2021 | IE | 13.12.2021 | LU | 13.12.2021 | BE | 31.12.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/29] | HU | 13.12.2019 | |
AL | 28.04.2021 | ||
AT | 28.04.2021 | ||
CY | 28.04.2021 | ||
CZ | 28.04.2021 | ||
DK | 28.04.2021 | ||
EE | 28.04.2021 | ||
ES | 28.04.2021 | ||
FI | 28.04.2021 | ||
HR | 28.04.2021 | ||
LT | 28.04.2021 | ||
LV | 28.04.2021 | ||
MC | 28.04.2021 | ||
MK | 28.04.2021 | ||
NL | 28.04.2021 | ||
PL | 28.04.2021 | ||
RO | 28.04.2021 | ||
RS | 28.04.2021 | ||
SE | 28.04.2021 | ||
SI | 28.04.2021 | ||
SK | 28.04.2021 | ||
SM | 28.04.2021 | ||
TR | 28.04.2021 | ||
BG | 28.07.2021 | ||
NO | 28.07.2021 | ||
GR | 29.07.2021 | ||
IS | 28.08.2021 | ||
PT | 30.08.2021 | ||
IE | 13.12.2021 | ||
LU | 13.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
Frühere [2024/23] | HU | 13.12.2019 | |
AL | 28.04.2021 | ||
AT | 28.04.2021 | ||
CY | 28.04.2021 | ||
CZ | 28.04.2021 | ||
DK | 28.04.2021 | ||
EE | 28.04.2021 | ||
ES | 28.04.2021 | ||
FI | 28.04.2021 | ||
HR | 28.04.2021 | ||
LT | 28.04.2021 | ||
LV | 28.04.2021 | ||
MC | 28.04.2021 | ||
MK | 28.04.2021 | ||
NL | 28.04.2021 | ||
PL | 28.04.2021 | ||
RO | 28.04.2021 | ||
RS | 28.04.2021 | ||
SE | 28.04.2021 | ||
SI | 28.04.2021 | ||
SK | 28.04.2021 | ||
SM | 28.04.2021 | ||
BG | 28.07.2021 | ||
NO | 28.07.2021 | ||
GR | 29.07.2021 | ||
IS | 28.08.2021 | ||
PT | 30.08.2021 | ||
IE | 13.12.2021 | ||
LU | 13.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 13.12.2019 | |
AL | 28.04.2021 | ||
AT | 28.04.2021 | ||
CY | 28.04.2021 | ||
CZ | 28.04.2021 | ||
DK | 28.04.2021 | ||
EE | 28.04.2021 | ||
ES | 28.04.2021 | ||
FI | 28.04.2021 | ||
HR | 28.04.2021 | ||
LT | 28.04.2021 | ||
LV | 28.04.2021 | ||
MC | 28.04.2021 | ||
NL | 28.04.2021 | ||
PL | 28.04.2021 | ||
RO | 28.04.2021 | ||
RS | 28.04.2021 | ||
SE | 28.04.2021 | ||
SI | 28.04.2021 | ||
SK | 28.04.2021 | ||
SM | 28.04.2021 | ||
BG | 28.07.2021 | ||
NO | 28.07.2021 | ||
GR | 29.07.2021 | ||
IS | 28.08.2021 | ||
PT | 30.08.2021 | ||
IE | 13.12.2021 | ||
LU | 13.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 28.04.2021 | |
AT | 28.04.2021 | ||
CY | 28.04.2021 | ||
CZ | 28.04.2021 | ||
DK | 28.04.2021 | ||
EE | 28.04.2021 | ||
ES | 28.04.2021 | ||
FI | 28.04.2021 | ||
HR | 28.04.2021 | ||
LT | 28.04.2021 | ||
LV | 28.04.2021 | ||
MC | 28.04.2021 | ||
NL | 28.04.2021 | ||
PL | 28.04.2021 | ||
RO | 28.04.2021 | ||
RS | 28.04.2021 | ||
SE | 28.04.2021 | ||
SI | 28.04.2021 | ||
SK | 28.04.2021 | ||
SM | 28.04.2021 | ||
BG | 28.07.2021 | ||
NO | 28.07.2021 | ||
GR | 29.07.2021 | ||
IS | 28.08.2021 | ||
PT | 30.08.2021 | ||
IE | 13.12.2021 | ||
LU | 13.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 28.04.2021 | |
AT | 28.04.2021 | ||
CZ | 28.04.2021 | ||
DK | 28.04.2021 | ||
EE | 28.04.2021 | ||
ES | 28.04.2021 | ||
FI | 28.04.2021 | ||
HR | 28.04.2021 | ||
LT | 28.04.2021 | ||
LV | 28.04.2021 | ||
MC | 28.04.2021 | ||
NL | 28.04.2021 | ||
PL | 28.04.2021 | ||
RO | 28.04.2021 | ||
RS | 28.04.2021 | ||
SE | 28.04.2021 | ||
SI | 28.04.2021 | ||
SK | 28.04.2021 | ||
SM | 28.04.2021 | ||
BG | 28.07.2021 | ||
NO | 28.07.2021 | ||
GR | 29.07.2021 | ||
IS | 28.08.2021 | ||
PT | 30.08.2021 | ||
IE | 13.12.2021 | ||
LU | 13.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
Frühere [2022/48] | AL | 28.04.2021 | |
AT | 28.04.2021 | ||
CZ | 28.04.2021 | ||
DK | 28.04.2021 | ||
EE | 28.04.2021 | ||
ES | 28.04.2021 | ||
FI | 28.04.2021 | ||
HR | 28.04.2021 | ||
LT | 28.04.2021 | ||
LV | 28.04.2021 | ||
MC | 28.04.2021 | ||
NL | 28.04.2021 | ||
PL | 28.04.2021 | ||
RO | 28.04.2021 | ||
RS | 28.04.2021 | ||
SE | 28.04.2021 | ||
SI | 28.04.2021 | ||
SK | 28.04.2021 | ||
SM | 28.04.2021 | ||
BG | 28.07.2021 | ||
NO | 28.07.2021 | ||
GR | 29.07.2021 | ||
IS | 28.08.2021 | ||
PT | 30.08.2021 | ||
IE | 13.12.2021 | ||
LU | 13.12.2021 | ||
Frühere [2022/46] | AL | 28.04.2021 | |
AT | 28.04.2021 | ||
CZ | 28.04.2021 | ||
DK | 28.04.2021 | ||
EE | 28.04.2021 | ||
ES | 28.04.2021 | ||
FI | 28.04.2021 | ||
HR | 28.04.2021 | ||
LT | 28.04.2021 | ||
LV | 28.04.2021 | ||
MC | 28.04.2021 | ||
NL | 28.04.2021 | ||
PL | 28.04.2021 | ||
RO | 28.04.2021 | ||
RS | 28.04.2021 | ||
SE | 28.04.2021 | ||
SI | 28.04.2021 | ||
SK | 28.04.2021 | ||
SM | 28.04.2021 | ||
BG | 28.07.2021 | ||
NO | 28.07.2021 | ||
GR | 29.07.2021 | ||
IS | 28.08.2021 | ||
PT | 30.08.2021 | ||
LU | 13.12.2021 | ||
Frühere [2022/33] | AL | 28.04.2021 | |
AT | 28.04.2021 | ||
CZ | 28.04.2021 | ||
DK | 28.04.2021 | ||
EE | 28.04.2021 | ||
ES | 28.04.2021 | ||
FI | 28.04.2021 | ||
HR | 28.04.2021 | ||
LT | 28.04.2021 | ||
LV | 28.04.2021 | ||
MC | 28.04.2021 | ||
NL | 28.04.2021 | ||
PL | 28.04.2021 | ||
RO | 28.04.2021 | ||
RS | 28.04.2021 | ||
SE | 28.04.2021 | ||
SI | 28.04.2021 | ||
SK | 28.04.2021 | ||
SM | 28.04.2021 | ||
BG | 28.07.2021 | ||
NO | 28.07.2021 | ||
GR | 29.07.2021 | ||
IS | 28.08.2021 | ||
PT | 30.08.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 28.04.2021 | |
AT | 28.04.2021 | ||
CZ | 28.04.2021 | ||
DK | 28.04.2021 | ||
EE | 28.04.2021 | ||
ES | 28.04.2021 | ||
FI | 28.04.2021 | ||
HR | 28.04.2021 | ||
LT | 28.04.2021 | ||
LV | 28.04.2021 | ||
NL | 28.04.2021 | ||
PL | 28.04.2021 | ||
RO | 28.04.2021 | ||
RS | 28.04.2021 | ||
SE | 28.04.2021 | ||
SI | 28.04.2021 | ||
SK | 28.04.2021 | ||
SM | 28.04.2021 | ||
BG | 28.07.2021 | ||
NO | 28.07.2021 | ||
GR | 29.07.2021 | ||
IS | 28.08.2021 | ||
PT | 30.08.2021 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 28.04.2021 | |
AT | 28.04.2021 | ||
CZ | 28.04.2021 | ||
DK | 28.04.2021 | ||
EE | 28.04.2021 | ||
ES | 28.04.2021 | ||
FI | 28.04.2021 | ||
HR | 28.04.2021 | ||
LT | 28.04.2021 | ||
LV | 28.04.2021 | ||
NL | 28.04.2021 | ||
PL | 28.04.2021 | ||
RO | 28.04.2021 | ||
RS | 28.04.2021 | ||
SE | 28.04.2021 | ||
SK | 28.04.2021 | ||
SM | 28.04.2021 | ||
BG | 28.07.2021 | ||
NO | 28.07.2021 | ||
GR | 29.07.2021 | ||
IS | 28.08.2021 | ||
PT | 30.08.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 28.04.2021 | |
CZ | 28.04.2021 | ||
DK | 28.04.2021 | ||
EE | 28.04.2021 | ||
ES | 28.04.2021 | ||
FI | 28.04.2021 | ||
HR | 28.04.2021 | ||
LT | 28.04.2021 | ||
LV | 28.04.2021 | ||
NL | 28.04.2021 | ||
PL | 28.04.2021 | ||
RO | 28.04.2021 | ||
RS | 28.04.2021 | ||
SE | 28.04.2021 | ||
SK | 28.04.2021 | ||
SM | 28.04.2021 | ||
BG | 28.07.2021 | ||
NO | 28.07.2021 | ||
GR | 29.07.2021 | ||
IS | 28.08.2021 | ||
PT | 30.08.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AT | 28.04.2021 | |
CZ | 28.04.2021 | ||
DK | 28.04.2021 | ||
EE | 28.04.2021 | ||
ES | 28.04.2021 | ||
FI | 28.04.2021 | ||
HR | 28.04.2021 | ||
LT | 28.04.2021 | ||
LV | 28.04.2021 | ||
NL | 28.04.2021 | ||
PL | 28.04.2021 | ||
RO | 28.04.2021 | ||
RS | 28.04.2021 | ||
SE | 28.04.2021 | ||
SK | 28.04.2021 | ||
SM | 28.04.2021 | ||
BG | 28.07.2021 | ||
NO | 28.07.2021 | ||
GR | 29.07.2021 | ||
PT | 30.08.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AT | 28.04.2021 | |
CZ | 28.04.2021 | ||
DK | 28.04.2021 | ||
ES | 28.04.2021 | ||
FI | 28.04.2021 | ||
HR | 28.04.2021 | ||
LT | 28.04.2021 | ||
LV | 28.04.2021 | ||
NL | 28.04.2021 | ||
PL | 28.04.2021 | ||
RO | 28.04.2021 | ||
RS | 28.04.2021 | ||
SE | 28.04.2021 | ||
SK | 28.04.2021 | ||
SM | 28.04.2021 | ||
BG | 28.07.2021 | ||
NO | 28.07.2021 | ||
GR | 29.07.2021 | ||
IS | 28.08.2021 | ||
PT | 30.08.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AT | 28.04.2021 | |
CZ | 28.04.2021 | ||
DK | 28.04.2021 | ||
ES | 28.04.2021 | ||
FI | 28.04.2021 | ||
HR | 28.04.2021 | ||
LT | 28.04.2021 | ||
LV | 28.04.2021 | ||
NL | 28.04.2021 | ||
PL | 28.04.2021 | ||
RS | 28.04.2021 | ||
SE | 28.04.2021 | ||
SM | 28.04.2021 | ||
BG | 28.07.2021 | ||
NO | 28.07.2021 | ||
GR | 29.07.2021 | ||
IS | 28.08.2021 | ||
PT | 30.08.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AT | 28.04.2021 | |
FI | 28.04.2021 | ||
HR | 28.04.2021 | ||
LT | 28.04.2021 | ||
LV | 28.04.2021 | ||
NL | 28.04.2021 | ||
PL | 28.04.2021 | ||
RS | 28.04.2021 | ||
SE | 28.04.2021 | ||
SM | 28.04.2021 | ||
BG | 28.07.2021 | ||
NO | 28.07.2021 | ||
GR | 29.07.2021 | ||
IS | 28.08.2021 | ||
PT | 30.08.2021 | ||
Frühere [2021/52] | AT | 28.04.2021 | |
FI | 28.04.2021 | ||
HR | 28.04.2021 | ||
LT | 28.04.2021 | ||
LV | 28.04.2021 | ||
NL | 28.04.2021 | ||
PL | 28.04.2021 | ||
RS | 28.04.2021 | ||
SE | 28.04.2021 | ||
BG | 28.07.2021 | ||
NO | 28.07.2021 | ||
GR | 29.07.2021 | ||
IS | 28.08.2021 | ||
PT | 30.08.2021 | ||
Frühere [2021/51] | AT | 28.04.2021 | |
FI | 28.04.2021 | ||
HR | 28.04.2021 | ||
LT | 28.04.2021 | ||
LV | 28.04.2021 | ||
NL | 28.04.2021 | ||
RS | 28.04.2021 | ||
SE | 28.04.2021 | ||
BG | 28.07.2021 | ||
NO | 28.07.2021 | ||
GR | 29.07.2021 | ||
IS | 28.08.2021 | ||
PT | 30.08.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 28.04.2021 | |
FI | 28.04.2021 | ||
HR | 28.04.2021 | ||
LT | 28.04.2021 | ||
LV | 28.04.2021 | ||
NL | 28.04.2021 | ||
SE | 28.04.2021 | ||
BG | 28.07.2021 | ||
NO | 28.07.2021 | ||
GR | 29.07.2021 | ||
PT | 30.08.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AT | 28.04.2021 | |
FI | 28.04.2021 | ||
HR | 28.04.2021 | ||
LT | 28.04.2021 | ||
LV | 28.04.2021 | ||
NL | 28.04.2021 | ||
SE | 28.04.2021 | ||
BG | 28.07.2021 | ||
NO | 28.07.2021 | ||
GR | 29.07.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 28.04.2021 | |
FI | 28.04.2021 | ||
LT | 28.04.2021 | ||
NL | 28.04.2021 | ||
BG | 28.07.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP1672962 (SONY CORP [JP]); | [A]US2017243928 (YANG YIFAN [CN]) | vom Anmelder | US2005142976 | EP1672962 |