EP3712739 - SPANNUNGSREFERENZSCHALTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 30.08.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 11.07.2024 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.05.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 26.03.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 21.08.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.08.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 02.10.2024 [2024/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NXP USA, Inc. 6501 William Cannon Drive West Austin TX 78735 / US | [2020/39] | Erfinder | 01 /
SICARD, Thierry Michel Alain NXP Semiconductors Intellectual Property and Licensing 134 av Eisenhower BP 72329 31023 Toulouse cedex 1 / FR | [2020/39] | Vertreter | Schmütz, Christian Klaus Johannes NXP Semiconductors Germany GmbH Intellectual Property Group Beiersdorfstr. 12 22529 Hamburg / DE | [2024/40] |
Frühere [2020/39] | Bradler, Carola Romana NXP Semiconductors Germany GmbH Intellectual Property Group Troplowitzstraße 20 22529 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19305354.3 | 22.03.2019 | [2020/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3712739 | Datum: | 23.09.2020 | Sprache: | EN | [2020/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3712739 | Datum: | 02.10.2024 | Sprache: | EN | [2024/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.09.2019 | Klassifikation | IPC: | G05F3/30 | [2020/39] | CPC: |
G05F3/30 (EP,US);
G05F1/567 (CN);
G05F3/265 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/17] |
Frühere [2020/39] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SPANNUNGSREFERENZSCHALTUNG | [2020/39] | Englisch: | A VOLTAGE REFERENCE CIRCUIT | [2020/39] | Französisch: | CIRCUIT DE RÉFÉRENCE DE TENSION | [2020/39] | Prüfungsverfahren | 04.02.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.03.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/17] | 23.03.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 20.05.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.10.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.07.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.08.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.08.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.08.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4249122 (WIDLAR ROBERT J); | [A]DE3321556 (TELEFUNKEN ELECTRONIC GMBH [DE]); | [A]GB2263794 (NEC CORP [JP]); | [A]US2016274617 (WADHWA SANJAY KUMAR [IN]) |