EP3608260 - LAGERREGALSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.01.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.02.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.09.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 31.07.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 10.01.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 30.10.2024 [2024/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PPUH Zrembud w Cieszynie Sp. z o. o. Mala Laka 10 43-400 Cieszyn / PL | [2020/07] | Erfinder | 01 /
KUNC, Tomasz UI. Orla 8A 43-400 Cieszyn / PL | 02 /
DOLATA, Jacek Osiedle Akacjowe 6 62-262 Wierzyce / PL | [2020/07] | Vertreter | Marek, Joanna ul. Wodzislawska 14 44-200 Rybnik / PL | [2020/07] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19460035.9 | 17.06.2019 | [2020/07] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | PL20180426590 | 07.08.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: PL 42659018 | [2020/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3608260 | Datum: | 12.02.2020 | Sprache: | EN | [2020/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3608260 | Datum: | 16.03.2022 | Sprache: | EN | [2022/11] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.01.2020 | Klassifikation | IPC: | B65G1/02, B65G1/10 | [2020/07] | CPC: |
B65G1/02 (EP);
B65G1/1373 (US);
B65G1/0492 (US);
B65G1/065 (US);
B65G1/10 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/36] |
Frühere [2020/07] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LAGERREGALSYSTEM | [2020/07] | Englisch: | WAREHOUSE RACK SYSTEM | [2020/07] | Französisch: | SYSTÈME DE GRILLE D'ENTREPÔT | [2020/07] | Prüfungsverfahren | 24.07.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/36] | 24.07.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 29.07.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.09.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.01.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.01.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.01.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 19.12.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 16.03.2022 | CY | 16.03.2022 | DK | 16.03.2022 | EE | 16.03.2022 | FI | 16.03.2022 | HR | 16.03.2022 | LT | 16.03.2022 | LV | 16.03.2022 | MC | 16.03.2022 | MK | 16.03.2022 | MT | 16.03.2022 | NL | 16.03.2022 | PL | 16.03.2022 | RO | 16.03.2022 | RS | 16.03.2022 | SI | 16.03.2022 | SM | 16.03.2022 | BG | 16.06.2022 | NO | 16.06.2022 | GR | 17.06.2022 | IE | 17.06.2022 | LU | 17.06.2022 | BE | 30.06.2022 | IS | 16.07.2022 | PT | 18.07.2022 | [2024/44] |
Frühere [2024/23] | AL | 16.03.2022 | |
CY | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
MK | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IE | 17.06.2022 | ||
LU | 17.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2024/20] | AL | 16.03.2022 | |
CY | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IE | 17.06.2022 | ||
LU | 17.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2023/25] | AL | 16.03.2022 | |
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IE | 17.06.2022 | ||
LU | 17.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2023/21] | AL | 16.03.2022 | |
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IE | 17.06.2022 | ||
LU | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2023/20] | AL | 16.03.2022 | |
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IE | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 16.03.2022 | |
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2023/08] | AL | 16.03.2022 | |
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2023/07] | AL | 16.03.2022 | |
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2023/06] | AL | 16.03.2022 | |
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 16.03.2022 | |
EE | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2022/51] | EE | 16.03.2022 | |
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2022/50] | EE | 16.03.2022 | |
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2022/49] | EE | 16.03.2022 | |
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2022/48] | EE | 16.03.2022 | |
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2022/47] | FI | 16.03.2022 | |
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2022/44] | FI | 16.03.2022 | |
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
Frühere [2022/39] | FI | 16.03.2022 | |
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
Frühere [2022/36] | HR | 16.03.2022 | |
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
Frühere [2022/35] | HR | 16.03.2022 | |
LT | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
Frühere [2022/33] | LT | 16.03.2022 | |
NO | 16.06.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2008166217 (FONTANA RICHARD R [US]) [X] 1,3-8 * the whole document *[I] 2,9-17; | [XI]US2016355338 (KAZAMA YORIKO [JP], et al) [X] 1,3-8 * the whole document * [I] 2,9-17; | [XI]US2017144873 (COLANTONIO PETER THOMAS [US]) [X] 1,3-8 * paragraph [0021] - paragraph [0103]; figure -; claim - * [I] 2,9-17 | vom Anmelder | PL418251 |