EP3737671 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON 4-(4-AMINOPHENYL)MORPHOLIN-3-ON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.09.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 15.10.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.08.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.10.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 19.07.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 02.03.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.09.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.10.2022 [2022/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Richter Gedeon Nyrt. Gyömröi út 19-21 1103 Budapest / HU | [2020/47] | Erfinder | 01 /
SZABÓ, Tamás Hungária út 1. 2510 Dorog / HU | 02 /
NEU, József Hegedüs Gyula u. 44/B. 1133 Budapest / HU | 03 /
GARADNAY, Sándor Lángliliom u. 3/B. 1037 Budapest / HU | [2021/46] |
Frühere [2020/47] | 01 /
SZABÓ, Tamás Hungária út 1. 2510 Dorog / HU | ||
02 /
NEU, József Heged s Gyula u. 44/B. 1133 Budapest / HU | |||
03 /
GARADNAY, Sándor Lángliliom u. 3/B. 1037 Budapest / HU | Vertreter | Kutzenberger Wolff & Partner Waidmarkt 11 50676 Köln / DE | [2020/47] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19705818.3 | 11.01.2019 | [2020/47] | WO2019IB50213 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | HU20180000007 | 12.01.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: HU 1800007 | [2020/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019138362 | Datum: | 18.07.2019 | Sprache: | EN | [2019/29] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3737671 | Datum: | 18.11.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.07.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3737671 | Datum: | 17.11.2021 | Sprache: | EN | [2021/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.07.2019 | Klassifikation | IPC: | C07D265/32, C07C231/02, C07C51/29, C07C59/135, C07C235/16 | [2021/36] | CPC: |
C07D265/32 (EP,HU);
C07C231/02 (EP);
C07C51/29 (EP)
| C-Set: |
C07C231/02, C07C235/16 (EP);
C07C51/29, C07C59/135 (EP) |
Frühere IPC [2020/47] | C07D265/32, C07C231/02, C07C51/16 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/47] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON 4-(4-AMINOPHENYL)MORPHOLIN-3-ON | [2020/47] | Englisch: | PROCESS FOR THE PREPARATION OF 4-(4-AMINOPHENYL)MORPHOLIN-3-ONE | [2020/47] | Französisch: | PROCÉDÉ DE PRÉPARATION DE 4-(4-AMINOPHÉNYL)MORPHOLIN-3-ONE | [2020/47] | Eintritt in die regionale Phase | 12.08.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.08.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.08.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.08.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/47] | 12.08.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 15.02.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.08.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.10.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.10.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.10.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 18.08.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | SM | 17.11.2021 | [2022/33] | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]CN102464580 (CHONGQING HUABANG SHENGKAI PHARMACEUTICAL CO LTD) [A] 1-5 * example 1 *; | [A]CN104098525 (SHANGHAI SYNCORES TECHNOLOGIES INC) [A] 1-5* Method 2) *; | [A] - ANIL C MALI ET AL, "Facile approach for the synthesis of rivaroxaban using alternate synthon: reaction, crystallization and isolation in single pot to achieve desired yield, quality and crystal form", SUSTAINABLE CHEMICAL PROCESSES, (20150713), vol. 48, no. 1, doi:10.1186/s40508-015-0036-3, page 5900, XP055230109 [A] 1-5 * scheme 3; page 5 * DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s40508-015-0036-3 | vom Anmelder | EP164O373 | US2003153610 | WO2005026135 | WO2008075152 | - MEDERSKI et al., Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, (20040000), vol. 14, pages 58 17 - 5822 | - MALI et al., Sustain Chem. Process, (20150000), vol. 3, page 11 | - Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, (20040000), vol. 14, pages 5817 - 5822 |