EP3880958 - EINE VORRICHTUNG ZUR WARTUNG VON WINDTURBINENBLÄTTERN UND -TÜRMEN UND EIN SYSTEM ZUM HEBEN UND SENKEN DER VORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2021/38] | VORRICHTUNG FÜR WINDTURBINENBLATT- UND -TURMWARTUNG UND SYSTEM ZUM HEBEN UND SENKEN DER VORRICHTUNG | ||
[2022/49] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.02.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.11.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.08.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 05.02.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 08.10.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: EE, GB | veröffentlicht am 19.06.2024 [2024/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Aerones Engineering, SIA Katlakalna iela 11 1073 Riga / LV | [2023/08] |
Frühere [2021/38] | Für alle benannten Staaten Aerones, Sia Katlakalna iela 11 1073 Riga / LV | Erfinder | 01 /
PUTRAMS, Janis Reznas iela 10-1 1019 Riga / LV | [2021/38] | Vertreter | Fortuna, Jevgenijs Foral Patent Law Offices Kaleju iela 14-7 1050 Riga / LV | [N/P] |
Frühere [2021/38] | Fortuna, Jevgenijs Foral Patent Law Office Kaleju iela 14-7 1050 Riga / LV | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19779097.5 | 26.07.2019 | [2021/38] | WO2019IB56393 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021019274 | Datum: | 04.02.2021 | Sprache: | EN | [2021/05] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3880958 | Datum: | 22.09.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.02.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3880958 | Datum: | 08.03.2023 | Sprache: | EN | [2023/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 04.02.2021 | Klassifikation | IPC: | F03D80/50 | [2021/38] | CPC: |
F03D80/50 (EP);
F03D80/55 (US);
F03D1/0675 (US);
F05B2230/80 (EP,US);
Y02E10/72 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/38] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EINE VORRICHTUNG ZUR WARTUNG VON WINDTURBINENBLÄTTERN UND -TÜRMEN UND EIN SYSTEM ZUM HEBEN UND SENKEN DER VORRICHTUNG | [2022/49] | Englisch: | A DEVICE FOR WIND TURBINE BLADE AND TOWER MAINTENANCE AND A SYSTEM FOR RAISING AND LOWERING THE DEVICE | [2021/38] | Französisch: | UN DISPOSITIF POUR L'ENTRETIEN DES PALES ET DES TOURS DES ÉOLIENNES ET UN SYSTÈME PERMETTANT DE LEVER ET D'ABAISSER LE DISPOSITIF | [2022/49] |
Frühere [2021/38] | VORRICHTUNG FÜR WINDTURBINENBLATT- UND -TURMWARTUNG UND SYSTEM ZUM HEBEN UND SENKEN DER VORRICHTUNG | ||
Frühere [2021/38] | DISPOSITIF POUR L'ENTRETIEN DE PALE ET DE TOUR D'ÉOLIENNE ET SYSTÈME DE LEVÉE ET D'ABAISSEMENT DU DISPOSITIF | Eintritt in die regionale Phase | 16.06.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.06.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.06.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.06.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/38] | 16.06.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 02.02.2022 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen | 03.03.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.11.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.01.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.01.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.01.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 11.12.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/07] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 03.03.2022 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 03.03.2022 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 15.03.2022 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.05.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | MC | 08.03.2023 | RS | 08.03.2023 | SI | 08.03.2023 | SK | 08.03.2023 | SM | 08.03.2023 | GB | 26.07.2023 | EE | 31.07.2023 | [2024/25] |
Frühere [2024/14] | MC | 08.03.2023 | |
RS | 08.03.2023 | ||
SI | 08.03.2023 | ||
SK | 08.03.2023 | ||
SM | 08.03.2023 | ||
Frühere [2024/11] | RS | 08.03.2023 | |
SI | 08.03.2023 | ||
SK | 08.03.2023 | ||
SM | 08.03.2023 | ||
Frühere [2023/50] | RS | 08.03.2023 | |
SK | 08.03.2023 | ||
SM | 08.03.2023 | ||
Frühere [2023/46] | RS | 08.03.2023 | |
SM | 08.03.2023 | ||
Frühere [2023/34] | RS | 08.03.2023 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2011140060 (OLSON STEVEN HAINES [US], et al) [A] 1-10 * paragraph [0023]; figure 6 *; | [A]KR101592904B (DOOSAN HEAVY IND & CONSTRUCTION CO LTD [KR]) [A] 1* figures 7-10 *; | [A]WO2019068299 (ROPE ROBOTICS APS [DK]) [A] 1-10 * figures 2a-5b * | vom Anmelder | EP1517033 | WO2011107087 | US8544484 | EP2752621 | US9624901 |