EP3747890 - VERNETZUNGSMITTELZUSAMMENSETZUNG, FLÜSSIGKRISTALLAUSRICHTUNGSZUSAMMENSETZUNG DAMIT, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER FLÜSSIGKRISTALLAUSRICHTUNGSSCHICHT UNTER VERWENDUNG DAVON UND FLÜSSIGKRISTALLAUSRICHTUNGSSCHICHT UND FLÜSSIGKRISTALLANZEIGEVORRICHTUNG DAMIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 23.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.11.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 30.05.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.05.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG CHEM, LTD. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [2020/50] | Erfinder | 01 /
KOO, Kichul LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu Daejeon 34122 / KR | 02 /
KIM, Seongku LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu Daejeon 34122 / KR | 03 /
KIM, Minju LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu Daejeon 34122 / KR | [2020/50] | Vertreter | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2020/50] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19886270.8 | 11.11.2019 | [2020/50] | WO2019KR15279 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20180143861 | 20.11.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20180143861 | [2020/50] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020105927 | Datum: | 28.05.2020 | Sprache: | KO | [2020/22] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3747890 | Datum: | 09.12.2020 | Sprache: | EN | [2020/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 28.05.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.01.2021 | Klassifikation | IPC: | C07F7/18, C09K19/56, C08G73/10, C08L79/08, C09D179/08, G02F1/1337 | [2020/50] | CPC: |
C08G73/1078 (EP);
C07F7/1804 (EP,KR,US);
C09K19/56 (EP,KR,US);
C07D413/06 (US);
C07D413/14 (US);
C07F7/0816 (US);
C07F7/188 (KR);
C08G73/10 (KR);
C08G73/1067 (EP);
C08L79/08 (EP,KR);
C09D179/08 (KR,US);
C09D5/00 (US);
G02F1/133711 (EP,US);
G02F1/133723 (KR);
G02F1/133788 (EP);
Y02P20/55 (EP)
(-)
| C-Set: |
C08L79/08, C08L79/08 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERNETZUNGSMITTELZUSAMMENSETZUNG, FLÜSSIGKRISTALLAUSRICHTUNGSZUSAMMENSETZUNG DAMIT, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER FLÜSSIGKRISTALLAUSRICHTUNGSSCHICHT UNTER VERWENDUNG DAVON UND FLÜSSIGKRISTALLAUSRICHTUNGSSCHICHT UND FLÜSSIGKRISTALLANZEIGEVORRICHTUNG DAMIT | [2020/50] | Englisch: | CROSSLINKING AGENT COMPOSITION, LIQUID CRYSTAL ALIGNMENT AGENT COMPOSITION COMPRISING SAME, METHOD FOR PREPARING LIQUID CRYSTAL ALIGNMENT FILM BY USING SAME, AND LIQUID CRYSTAL ALIGNMENT FILM AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE WHICH USE SAME | [2020/50] | Französisch: | COMPOSITION D'AGENT DE RÉTICULATION, COMPOSITION D'AGENT D'ALIGNEMENT DE CRISTAUX LIQUIDES COMPRENANT CELLE-CI, PROCÉDÉ DE PRÉPARATION D'UNE COUCHE D'ALIGNEMENT DE CRISTAUX LIQUIDES L'UTILISANT, COUCHE D'ALIGNEMENT DE CRISTAUX LIQUIDES ET DISPOSITIF D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES L'UTILISANT | [2020/50] | Eintritt in die regionale Phase | 01.09.2020 | Übersetzung eingereicht | 01.09.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.09.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 01.09.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.09.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.09.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/50] | 30.07.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.02.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.05.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]FR1448897 (TOYO RAYON CO LTD) [X] 1,6 * compound with RN:19389-96-9; page 2, column r, line 1 - line 20 *; | [A]US2016009860 (FEVRE MAREVA B [US], et al) [A] 1-14* claims 1,20-24 *; | [X]CN107434772 (SHANGHAI ZAIQI BIO TECH CO LTD) [X] 1,5,6 * page 5; example 3 *; | [A]WO2017222281 (LG CHEMICAL LTD [KR]) [A] 1-14 * page 20; example DA3 * * abstract * | Internationale Recherche | [A]WO2012177061 (DONGJIN SEMICHEM CO LTD [KR], et al) [A] 1-14; | [A]US2016009860 (FEVRE MAREVA B [US], et al) [A] 1-14; | [A]CN107434772 (SHANGHAI ZAIQI BIO TECH CO LTD) [A] 1-14; | [A]KR20170143365 (LG CHEMICAL LTD [KR]) [A] 1-14; | [A] - SHELUDYAKOV, V. D., "Synthesis of Carbofunctional Organosilicon Compounds. New Silicon-Containing Heterocycles", Chemischer Informationsdienst, (19810000), XP055710717 [A] 1-14 * , Abstract 268 * |