EP3913290 - AUSSENEINHEIT FÜR KLIMAANLAGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.09.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 29.09.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.05.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.10.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 25.07.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 23.10.2024 [2024/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2021/47] | Erfinder | 01 /
SHIMAZAKI, Misaki c/o Mitsubishi Electric Corporation, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 02 /
FURUKUBO, Kei c/o Mitsubishi Electric Engineering Company Limited, 1-13-5, Kudankita, Chiyoda-ku Tokyo 102-0073 / JP | 03 /
IWASAKI, Kazuhisa c/o Mitsubishi Electric Corporation, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2023/44] |
Frühere [2021/47] | 01 /
SHIMAZAKI, Misaki Tokyo 100-8310 / JP | ||
02 /
FURUKUBO, Kei Tokyo 102-0073 / JP | |||
03 /
IWASAKI, Kazuhisa Tokyo 100-8310 / JP | Vertreter | Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | [2021/47] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19909974.8 | 18.01.2019 | [2021/47] | WO2019JP01461 | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020148888 | Datum: | 23.07.2020 | Sprache: | JA | [2020/30] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3913290 | Datum: | 24.11.2021 | Sprache: | EN | [2021/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3913290 | Datum: | 01.11.2023 | Sprache: | EN | [2023/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 23.07.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.01.2022 | Klassifikation | IPC: | F24F1/36, F24F13/22, F24F13/30 | [2022/04] | CPC: |
F24F1/36 (EP,US);
F24F11/42 (US);
F24F13/22 (US);
F24F13/222 (EP);
F24F13/30 (EP);
F24F2221/34 (EP,US)
|
Frühere IPC [2021/47] | F24F1/36, F24F13/22 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/47] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUSSENEINHEIT FÜR KLIMAANLAGE | [2021/47] | Englisch: | OUTDOOR UNIT FOR AIR CONDITIONER | [2021/47] | Französisch: | UNITÉ EXTÉRIEURE POUR CLIMATISEUR | [2021/47] | Eintritt in die regionale Phase | 01.06.2021 | Übersetzung eingereicht | 01.06.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.06.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 01.06.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.06.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.06.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/47] | 10.05.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.05.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.09.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.09.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.09.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 02.08.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.07.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 01.11.2023 | CZ | 01.11.2023 | DK | 01.11.2023 | EE | 01.11.2023 | ES | 01.11.2023 | HR | 01.11.2023 | IT | 01.11.2023 | LT | 01.11.2023 | LV | 01.11.2023 | MC | 01.11.2023 | NL | 01.11.2023 | PL | 01.11.2023 | RS | 01.11.2023 | SE | 01.11.2023 | SK | 01.11.2023 | SM | 01.11.2023 | LU | 18.01.2024 | BG | 01.02.2024 | NO | 01.02.2024 | GR | 02.02.2024 | IS | 01.03.2024 | PT | 01.03.2024 | [2024/43] |
Frühere [2024/40] | AT | 01.11.2023 | |
CZ | 01.11.2023 | ||
DK | 01.11.2023 | ||
EE | 01.11.2023 | ||
ES | 01.11.2023 | ||
HR | 01.11.2023 | ||
IT | 01.11.2023 | ||
LT | 01.11.2023 | ||
LV | 01.11.2023 | ||
MC | 01.11.2023 | ||
NL | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
SE | 01.11.2023 | ||
SK | 01.11.2023 | ||
SM | 01.11.2023 | ||
BG | 01.02.2024 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
PT | 01.03.2024 | ||
Frühere [2024/36] | AT | 01.11.2023 | |
CZ | 01.11.2023 | ||
DK | 01.11.2023 | ||
EE | 01.11.2023 | ||
ES | 01.11.2023 | ||
HR | 01.11.2023 | ||
IT | 01.11.2023 | ||
LT | 01.11.2023 | ||
LV | 01.11.2023 | ||
NL | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
SE | 01.11.2023 | ||
SK | 01.11.2023 | ||
SM | 01.11.2023 | ||
BG | 01.02.2024 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
PT | 01.03.2024 | ||
Frühere [2024/35] | AT | 01.11.2023 | |
CZ | 01.11.2023 | ||
DK | 01.11.2023 | ||
EE | 01.11.2023 | ||
ES | 01.11.2023 | ||
HR | 01.11.2023 | ||
LT | 01.11.2023 | ||
LV | 01.11.2023 | ||
NL | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
SE | 01.11.2023 | ||
SM | 01.11.2023 | ||
BG | 01.02.2024 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
PT | 01.03.2024 | ||
Frühere [2024/34] | AT | 01.11.2023 | |
DK | 01.11.2023 | ||
EE | 01.11.2023 | ||
ES | 01.11.2023 | ||
HR | 01.11.2023 | ||
LT | 01.11.2023 | ||
LV | 01.11.2023 | ||
NL | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
SE | 01.11.2023 | ||
SM | 01.11.2023 | ||
BG | 01.02.2024 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
PT | 01.03.2024 | ||
Frühere [2024/33] | AT | 01.11.2023 | |
DK | 01.11.2023 | ||
ES | 01.11.2023 | ||
HR | 01.11.2023 | ||
LT | 01.11.2023 | ||
LV | 01.11.2023 | ||
NL | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
SE | 01.11.2023 | ||
SM | 01.11.2023 | ||
BG | 01.02.2024 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
PT | 01.03.2024 | ||
Frühere [2024/26] | AT | 01.11.2023 | |
ES | 01.11.2023 | ||
HR | 01.11.2023 | ||
LT | 01.11.2023 | ||
LV | 01.11.2023 | ||
NL | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
SE | 01.11.2023 | ||
BG | 01.02.2024 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
PT | 01.03.2024 | ||
Frühere [2024/25] | AT | 01.11.2023 | |
ES | 01.11.2023 | ||
HR | 01.11.2023 | ||
LT | 01.11.2023 | ||
NL | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
SE | 01.11.2023 | ||
BG | 01.02.2024 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
PT | 01.03.2024 | ||
Frühere [2024/23] | AT | 01.11.2023 | |
ES | 01.11.2023 | ||
LT | 01.11.2023 | ||
NL | 01.11.2023 | ||
BG | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
PT | 01.03.2024 | ||
Frühere [2024/21] | LT | 01.11.2023 | |
NL | 01.11.2023 | ||
BG | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
Frühere [2024/20] | GR | 02.02.2024 | |
IS | 01.03.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JPH06281201 (SHARP KK) [Y] 1-4,14,16* paragraphs [0013] , [0014]; figure 3 *; | [Y]KR20040098275 (LG ELECTRONICS INC) [Y] 1-3,14-16 * paragraphs [0030] - [0032]; figures 1,5,6 *; | [YA]WO2018011939 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [Y] 1-4,14-16 * paragraphs [0013] , [0017]; figures 1,4,5b; claims 1,2 * [A] 5-13,17 | Internationale Recherche | [YA]US3077084 (DE KANTER SCIPIO) [Y] 1, 14-16 * , * [A] 2-13, 17; | JPH01167527U [ ]; | [A]JPH06281201 (SHARP KK) [A] 1-17 * , *; | [A]JP2001201108 (TOSHIBA CARRIER KK) [A] 1-17 * , -0037, 1-6 & US 2002/0134099 A1, 0001-0070, 1-8 & AU 2548601 A & TW 494212 B & ES 2250344 T & CN 1358265 A & KR 10-0438105 B *; | [A]EP2636966 (VECAM CO S P A [IT]) [A] 1-17* , 1-8 & IT VR20120036 A1 *; | [YA]WO2018011939 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [Y] 1, 14-16 * , * [A] 2-13, 17 | vom Anmelder | WO2011030678 | WO2013088713 |