EP4002670 - LEISTUNGSUMWANDLUNGSVORRICHTUNG UND SYSTEM ZUR DIAGNOSE VON VERSCHLECHTERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 17.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.04.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 22.01.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | 02.08.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT SYSTEMS CO., LTD. 3, Kanda Neribei-cho, Chiyoda-ku Tokyo 101-0022 / JP | [2022/21] | Erfinder | 01 /
Tobon Mendez Mauricio de Jesus c/o Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. 3, Kanda Neribei-cho, Chiyoda-ku Tokyo 101-0022 / JP | [2022/21] | Vertreter | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | [2022/21] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19937456.2 | 16.07.2019 | [2022/21] | WO2019JP27869 | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021009831 | Datum: | 21.01.2021 | Sprache: | JA | [2021/03] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4002670 | Datum: | 25.05.2022 | Sprache: | EN | [2022/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 21.01.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.12.2022 | Klassifikation | IPC: | H02M1/00, H02M7/06, H02M7/5387, H02M7/5395 | [2023/03] | CPC: |
H02M7/5387 (EP);
H02M1/007 (EP);
H02M7/06 (EP);
H02M7/5395 (EP)
|
Frühere IPC [2022/21] | H02M7/48 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LEISTUNGSUMWANDLUNGSVORRICHTUNG UND SYSTEM ZUR DIAGNOSE VON VERSCHLECHTERUNG | [2022/21] | Englisch: | POWER CONVERSION DEVICE AND DETERIORATION DIAGNOSTIC SYSTEM | [2022/21] | Französisch: | DISPOSITIF DE CONVERSION DE PUISSANCE ET SYSTÈME DE DIAGNOSTIC DE DÉTÉRIORATION | [2022/21] | Eintritt in die regionale Phase | 13.12.2021 | Übersetzung eingereicht | 16.02.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.02.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 16.02.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.02.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.02.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/21] | 01.06.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.06.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.05.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.08.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.02.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]JPH11346476 (TOYOTA MOTOR CORP) [X] 1 * abstract * * claims 1,2,4 * [I] 2-11; | [XI]JP2007240450 (FUJITSU GENERAL LTD) [X] 1-4,8 * abstract * * paragraphs [0031] - [0038] * * figures 1,2 * [I] 5-7,9-11; | [A]US2018175775 (YOSHIDA TOMOKAZU [JP]) [A] 5,6,9* paragraphs [0004] , [0005] , [0014] , [0051] - [0055]; figure 1 * | Internationale Recherche | [A]JP2008172910 (YASKAWA ELECTRIC CORP) [A] 1-11 * , *; | [A]JP2014025927 (LSIS CO LTD) [A] 1-11; | [A]JP2018046609 (HITACHI LTD) [A] 1-11* , *; | [A]JP2018102082 (FANUC LTD) [A] 1-11 | vom Anmelder | JP2007295655 | JP2009168587 |