EP4058486 - ANTIKÖRPER-NUTZLAST-KONJUGATE MIT VERBESSERTER ABGABEDOMÄNE UND DEREN VERWENDUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 19.08.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 21.05.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.01.2024 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | 24.01.2024 | Änderung durch den Anmelder | Anmelder | Für alle benannten Staaten Iprogen Biotech Inc. 8531 Commerce Crt. Burnaby, British Columbia V5A 4N4 / CA | [2022/38] | Erfinder | 01 /
LEE, Keun Ho 2270 Stanwood Avenue Coquitlam, British Columbia V3K 3A6 / CA | 02 /
LIN, Leo Yen-Cheng 16618 79A Avenue Surrey, British Columbia V4N 0H9 / CA | 03 /
VAIDYANATHAN, Ranjani 907 - 725 West 70th Avenue Vancouver, British Columbia V6P 2X3 / CA | 04 /
LARIO, Paula 201 - 2080 East Kent Ave South Vancouver, British Columbia V5P 4X2 / CA | [2022/38] | Vertreter | Wilson, Justin Scott Withers & Rogers LLP 2 London Bridge London SE1 9RA / GB | [2022/38] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19952147.7 | 12.11.2019 | [2022/38] | WO2019CA51612 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021092672 | Datum: | 20.05.2021 | Sprache: | EN | [2021/20] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4058486 | Datum: | 21.09.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.05.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/38] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CA | 20.05.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.07.2023 | Klassifikation | IPC: | C07K14/47, C07K19/00, A61K47/68, A61P31/00, A61P35/00, A61P37/06, A61K47/64, C07K16/28, C07K16/32, C07K16/30 | [2023/33] | CPC: |
A61P31/00 (EP);
C07K16/28 (EP,US);
A61K47/64 (EP,US);
A61K47/68 (US);
A61P35/00 (EP);
A61P37/02 (US);
A61P37/06 (EP);
C07K14/4723 (EP);
C07K16/2803 (EP);
C07K16/2863 (EP);
C07K16/2887 (EP);
C07K16/30 (EP);
C07K16/3007 (EP);
C07K16/32 (EP);
C07K2317/622 (EP);
|
Frühere IPC [2022/38] | C07K19/00, A61K47/68, A61P31/00, A61P35/00, A61P37/06 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANTIKÖRPER-NUTZLAST-KONJUGATE MIT VERBESSERTER ABGABEDOMÄNE UND DEREN VERWENDUNGEN | [2022/38] | Englisch: | ANTIBODY-PAYLOAD CONJUGATES WITH ENHANCED DELIVERY DOMAIN AND USES THEREOF | [2022/38] | Französisch: | CONJUGUÉS ANTICORPS-CHARGE UTILE AYANT UN DOMAINE D'ADMINISTRATION AMÉLIORÉ ET LEURS UTILISATIONS | [2022/38] | Eintritt in die regionale Phase | 09.06.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.06.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 09.06.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.06.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.06.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/38] | 23.01.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.01.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.06.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2009018500 (UNIV JOHNS HOPKINS [US], et al) [A] 1-15* Whole document, especially the claims. *; | [A]WO2010129033 (CALMUNE CORP [US], et al) [A] 1-15 * Whole document, especially the claims. *; | [A]WO2018169953 (SCHERER TECHNOLOGIES LLC R P [US]) [A] 1-15 * Whole document, especially §0228 and claims. *; | [A] - XUEJING YAO ET AL, "A novel humanized anti-HER2 antibody conjugated with MMAE exerts potent anti-tumor activity", BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT, New York, (20150808), vol. 153, no. 1, doi:10.1007/s10549-015-3503-3, ISSN 0167-6806, pages 123 - 133, XP055370764 [A] 1-15 * Whole document, especially the figures. * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10549-015-3503-3 | [A] - LI X ET AL, "Solution structures of human LL-37 fragments and NMR-based identification of a minimal membrane-targeting antimicrobial and anticancer region", JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, (20060503), vol. 128, no. 17, doi:10.1021/JA0584875, ISSN 0002-7863, pages 5776 - 5785, XP002410495 [A] 1-15 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja0584875 | [A] - KURODA KENGO ET AL, "The Human Cathelicidin Antimicrobial Peptide LL-37 and Mimics are Potential Anticancer Drugs", FRONTIERS IN ONCOLOGY, (20150630), vol. 5, doi:10.3389/fonc.2015.00144, XP055822431 [A] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fonc.2015.00144 | [A] - TANG XIAO ET AL, "P2X7 Receptor Regulates Internalization of Antimicrobial Peptide LL-37 by Human Macrophages That Promotes Intracellular Pathogen Clearance", THE JOURNAL OF IMMUNOLOGY, US, (20150801), vol. 195, no. 3, doi:10.4049/jimmunol.1402845, ISSN 0022-1767, pages 1191 - 1201, XP093059920 [A] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.1402845 | Internationale Recherche | [XY]WO2009018500 (UNIV JOHNS HOPKINS [US], et al) [X] 1-35,37-47 *[00290], [0338], [0487], [0523]-[0555] * [Y] 36; | [Y] - YAO, X. et al., "A novel humanized anti-HER2 antibody conjugated with MMAE exerts potent anti-tumor activity", Breast Cancer Research and Treatment, (20150818), vol. 153, no. 1, doi:10.1007/s10549-015-3503-3, ISSN 01676806, pages 123 - 133, XP055370764 [Y] 36 *Whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10549-015-3503-3 | [A] - KURODA, K. et al., "The human cathelicidin antimicrobial peptide LL-37 and mimics are potential anticancer drugs", Frontiers in Oncology, (20150630), vol. 5, no. 144, ISSN 2234943X, pages 1 - 10, XP055822431 [A] 1-47 *Whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fonc.2015.00144 |