EP3694247 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KOMMUNIKATIONSUNTERSTÜTZUNG ÜBER EINEN RELAISKNOTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 17.06.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.07.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.03.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten InterDigital Patent Holdings, Inc. 200 Bellevue Parkway, Suite 300 Wilmington, DE 19809 / US | [2023/11] |
Frühere [2020/33] | Für alle benannten Staaten Interdigital Patent Holdings, Inc. 200 Bellevue Parkway, Suite 300 Wilmington, DE 19809 / US | Erfinder | 01 /
WANG, Peter S. 412 Pond Path E. Setauket, NY 11733 / US | 02 /
Stern- Berkowitz, Janet A. 41-20 Glenwood Street Little Neck, NY 11363 / US | 03 /
TAMAKI, Nobuyuki 2 Huntington Quadrangle, 4th floor Melville, New York 11747 / US | 04 /
Terry, Stephen, E. 15 Summit Avenue Northport, NY 11768 / US | 05 /
Beluri, Mihaela C. 239 West Neck Road Huntington, NY 11743 / US | 06 /
LIU, Kai 4727 Vista Ridge Drive Dublin, OH 43017 / US | [2020/33] | Vertreter | AWA Sweden AB Box 45086 104 30 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2020/33] | AWA Sweden AB P.O. Box 45086 104 30 Stockholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20165298.9 | 30.03.2011 | [2020/33] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201032053510P | 02.04.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 32053510 P | US201032064410P | 02.04.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 32064410 P | US201037355510P | 13.08.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 37355510 P | [2020/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3694247 | Datum: | 12.08.2020 | Sprache: | EN | [2020/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.04.2020 | Klassifikation | IPC: | H04W16/26, H04W72/04, H04W72/12 | [2020/33] | CPC: |
H04B7/155 (EP,US);
H04W16/26 (EP,KR,US);
H04W40/22 (US);
H04W28/0278 (US);
H04W72/0446 (US);
H04W72/12 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KOMMUNIKATIONSUNTERSTÜTZUNG ÜBER EINEN RELAISKNOTEN | [2020/33] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR SUPPORTING COMMUNICATION VIA A RELAY NODE | [2020/33] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE SUPPORT DE COMMUNICATION VIA UN N UD DE RELAIS | [2020/33] | Prüfungsverfahren | 24.03.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/33] | 12.02.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.06.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.10.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP11713596.2 / EP2553963 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 24.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 24.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 24.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 29.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 25.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 23.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 26.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP1296475 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]); | [YA]WO2009088937 (INTERDIGITAL TECH CORP [US], et al); | [YA]US2009191882 (KOVACS ISTVAN Z [DK], et al); | [YA]WO2009095814 (NOKIA SIEMENS NETWORKS OY [FI], et al); | [XP]WO2010135995 (HUAWEI TECH CO LTD [CN], et al) | vom Anmelder | US19440613206 | US19350613205 | US19550613735 |