EP3916450 - SPLEISSMODUL MIT FÜHRUNG FÜR PATCHKABEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.12.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 20.01.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.11.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.10.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 19.06.2024 [2024/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hauff-Technik GRIDCOM GmbH Geiselroter Heidle 1 73494 Rosenberg / DE | [2022/29] |
Frühere [2021/48] | Für alle benannten Staaten ZweiCom-Hauff GmbH Geiselroter Heidle 1 73494 Rosenberg / DE | Erfinder | 01 /
GSCHWINDER, Roland 73431 Aalen / DE | [2021/48] | Vertreter | König Szynka Tilmann von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB München Zielstattstraße 38 81379 München / DE | [2023/08] |
Frühere [2021/48] | König Szynka Tilmann von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB Machtlfinger Strasse 9 81379 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20177461.9 | 29.05.2020 | [2021/48] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3916450 | Datum: | 01.12.2021 | Sprache: | DE | [2021/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3916450 | Datum: | 22.02.2023 | Sprache: | DE | [2023/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.11.2020 | Klassifikation | IPC: | G02B6/44 | [2021/48] | CPC: |
G02B6/4454 (EP);
G02B6/44524 (EP);
G02B6/4478 (EP);
G02B6/4452 (EP);
G02B6/4455 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/25] |
Frühere [2021/48] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SPLEISSMODUL MIT FÜHRUNG FÜR PATCHKABEL | [2021/48] | Englisch: | SPLICE MODULE WITH GUIDE FOR PATCH CABLE | [2021/48] | Französisch: | MODULE D'ÉPISSURE POURVU DE GUIDAGE POUR CORDONS DE BRASSAGE | [2021/48] | Prüfungsverfahren | 03.09.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.09.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/48] | 03.09.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 15.11.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.01.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.01.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.01.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 23.11.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.05.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | EE | 22.02.2023 | FI | 22.02.2023 | HR | 22.02.2023 | LT | 22.02.2023 | LV | 22.02.2023 | MC | 22.02.2023 | RO | 22.02.2023 | RS | 22.02.2023 | SI | 22.02.2023 | SK | 22.02.2023 | SM | 22.02.2023 | NO | 22.05.2023 | LU | 29.05.2023 | BE | 31.05.2023 | IS | 22.06.2023 | PT | 22.06.2023 | [2024/25] |
Frühere [2024/11] | EE | 22.02.2023 | |
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
MC | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SI | 22.02.2023 | ||
SK | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
LU | 29.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2024/08] | EE | 22.02.2023 | |
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
MC | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SK | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
LU | 29.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/50] | EE | 22.02.2023 | |
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SK | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/49] | EE | 22.02.2023 | |
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/48] | EE | 22.02.2023 | |
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/46] | FI | 22.02.2023 | |
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/39] | FI | 22.02.2023 | |
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/36] | FI | 22.02.2023 | |
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/35] | HR | 22.02.2023 | |
LT | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/34] | LT | 22.02.2023 | |
RS | 22.02.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/33] | LT | 22.02.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]EP0657757 (AT & T CORP [US]); | [XI]US5511144 (HAWKINS PAUL D [US], et al); | [A]US5731546 (MILES SCOTT B [US], et al); | [A]US6678455 (KNIGHT PAUL A [US]); | [A]US2013214662 (PIMENTEL NELSON GONCALVES [DE], et al); | [A]US2017227728 (CLAESSENS BART MATTIE [BE], et al); | [A]US2019250350 (BURKETT ALAN DUNCAN [US], et al); | [XI]WO2020061144 (COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC [US]) | vom Anmelder | EP2221650 | EP3511753 | EP3528023 |