EP3756594 - DICHTUNGSANORDNUNGEN FÜR CHIRURGISCHE ZUGANGSANORDNUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.11.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 25.11.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.07.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 21.10.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.06.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 27.11.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE, CH | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Covidien LP 15 Hampshire Street Mansfield, MA 02048 / US | [2021/01] | Erfinder | 01 /
PILLETERE, Roy 6 Belvedere Road North Haven, CT 06473 / US | 02 /
DININO, Matthew 50 Windmill Lane Newington, CT 06111 / US | 03 /
EBERSOLE, Garrett 113 Central Ave Hamden, CT 06517 / US | 04 /
DESJARDIN, Kevin 10 Skyline Drive Prospect, CT 06712 / US | 05 /
THOMAS, Justin 28 Morris Avenue New Haven, CT 06512 / US | 06 /
BARIL, Jacob 23 Noahs Lane Extension Norwalk, CT 06851 / US | 07 /
LAPIERRE, Nicolette 151 Elm Street Windsor Locks, CT 06096 / US | 08 /
BROWN, Eric 228 Devonshire Lane Madison, CT 06443 / US | [2021/01] | Vertreter | Maschio, Antonio Maschio & Soames IP Limited 30 Carlton Crescent Southampton SO15 2EW / GB | [2021/01] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20182478.6 | 26.06.2020 | [2021/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201916455838 | 28.06.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201916455838 | [2021/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3756594 | Datum: | 30.12.2020 | Sprache: | EN | [2020/53] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3756594 | Datum: | 28.12.2022 | Sprache: | EN | [2022/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.09.2020 | Klassifikation | IPC: | A61B17/34 | [2021/01] | CPC: |
A61B17/3462 (EP,US);
A61B17/3431 (CN);
A61B17/3421 (US);
A61B17/0218 (US);
A61B17/3474 (CN);
A61B17/3498 (CN,US);
A61M39/0606 (US);
A61B2017/3419 (US);
A61B2017/3464 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/30] |
Frühere [2021/01] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DICHTUNGSANORDNUNGEN FÜR CHIRURGISCHE ZUGANGSANORDNUNGEN | [2021/01] | Englisch: | SEAL ASSEMBLIES FOR SURGICAL ACCESS ASSEMBLIES | [2021/01] | Französisch: | ENSEMBLES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ POUR ENSEMBLES D'ACCÈS CHIRURGICAL | [2021/01] | Prüfungsverfahren | 17.06.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.06.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/30] | 17.06.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 20.10.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.02.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.07.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.11.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.11.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.11.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 29.09.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.06.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 28.12.2022 | AT | 28.12.2022 | CZ | 28.12.2022 | DK | 28.12.2022 | EE | 28.12.2022 | ES | 28.12.2022 | FI | 28.12.2022 | HR | 28.12.2022 | LT | 28.12.2022 | LV | 28.12.2022 | MC | 28.12.2022 | NL | 28.12.2022 | PL | 28.12.2022 | RO | 28.12.2022 | RS | 28.12.2022 | SE | 28.12.2022 | SI | 28.12.2022 | SK | 28.12.2022 | SM | 28.12.2022 | NO | 28.03.2023 | GR | 29.03.2023 | IS | 28.04.2023 | PT | 28.04.2023 | IE | 26.06.2023 | LU | 26.06.2023 | BE | 30.06.2023 | CH | 30.06.2023 | [2024/26] |
Frühere [2024/21] | AL | 28.12.2022 | |
AT | 28.12.2022 | ||
CZ | 28.12.2022 | ||
DK | 28.12.2022 | ||
EE | 28.12.2022 | ||
ES | 28.12.2022 | ||
FI | 28.12.2022 | ||
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
MC | 28.12.2022 | ||
NL | 28.12.2022 | ||
PL | 28.12.2022 | ||
RO | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
SI | 28.12.2022 | ||
SK | 28.12.2022 | ||
SM | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
IS | 28.04.2023 | ||
PT | 28.04.2023 | ||
IE | 26.06.2023 | ||
LU | 26.06.2023 | ||
Frühere [2024/15] | AL | 28.12.2022 | |
AT | 28.12.2022 | ||
CZ | 28.12.2022 | ||
DK | 28.12.2022 | ||
EE | 28.12.2022 | ||
ES | 28.12.2022 | ||
FI | 28.12.2022 | ||
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
MC | 28.12.2022 | ||
NL | 28.12.2022 | ||
PL | 28.12.2022 | ||
RO | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
SI | 28.12.2022 | ||
SK | 28.12.2022 | ||
SM | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
IS | 28.04.2023 | ||
PT | 28.04.2023 | ||
LU | 26.06.2023 | ||
Frühere [2024/11] | AL | 28.12.2022 | |
AT | 28.12.2022 | ||
CZ | 28.12.2022 | ||
DK | 28.12.2022 | ||
EE | 28.12.2022 | ||
ES | 28.12.2022 | ||
FI | 28.12.2022 | ||
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
MC | 28.12.2022 | ||
NL | 28.12.2022 | ||
PL | 28.12.2022 | ||
RO | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
SI | 28.12.2022 | ||
SK | 28.12.2022 | ||
SM | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
IS | 28.04.2023 | ||
PT | 28.04.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AL | 28.12.2022 | |
AT | 28.12.2022 | ||
CZ | 28.12.2022 | ||
DK | 28.12.2022 | ||
EE | 28.12.2022 | ||
ES | 28.12.2022 | ||
FI | 28.12.2022 | ||
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
MC | 28.12.2022 | ||
NL | 28.12.2022 | ||
PL | 28.12.2022 | ||
RO | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
SK | 28.12.2022 | ||
SM | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
IS | 28.04.2023 | ||
PT | 28.04.2023 | ||
Frühere [2023/46] | AL | 28.12.2022 | |
AT | 28.12.2022 | ||
CZ | 28.12.2022 | ||
DK | 28.12.2022 | ||
EE | 28.12.2022 | ||
ES | 28.12.2022 | ||
FI | 28.12.2022 | ||
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
NL | 28.12.2022 | ||
PL | 28.12.2022 | ||
RO | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
SK | 28.12.2022 | ||
SM | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
IS | 28.04.2023 | ||
PT | 28.04.2023 | ||
Frühere [2023/39] | AL | 28.12.2022 | |
AT | 28.12.2022 | ||
CZ | 28.12.2022 | ||
EE | 28.12.2022 | ||
ES | 28.12.2022 | ||
FI | 28.12.2022 | ||
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
NL | 28.12.2022 | ||
PL | 28.12.2022 | ||
RO | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
SK | 28.12.2022 | ||
SM | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
IS | 28.04.2023 | ||
PT | 28.04.2023 | ||
Frühere [2023/38] | AL | 28.12.2022 | |
AT | 28.12.2022 | ||
CZ | 28.12.2022 | ||
EE | 28.12.2022 | ||
ES | 28.12.2022 | ||
FI | 28.12.2022 | ||
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
NL | 28.12.2022 | ||
PL | 28.12.2022 | ||
RO | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
SK | 28.12.2022 | ||
SM | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
PT | 28.04.2023 | ||
Frühere [2023/37] | AL | 28.12.2022 | |
AT | 28.12.2022 | ||
CZ | 28.12.2022 | ||
EE | 28.12.2022 | ||
ES | 28.12.2022 | ||
FI | 28.12.2022 | ||
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
NL | 28.12.2022 | ||
RO | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
SM | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
PT | 28.04.2023 | ||
Frühere [2023/35] | AT | 28.12.2022 | |
CZ | 28.12.2022 | ||
EE | 28.12.2022 | ||
ES | 28.12.2022 | ||
FI | 28.12.2022 | ||
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
NL | 28.12.2022 | ||
RO | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
SM | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
PT | 28.04.2023 | ||
Frühere [2023/34] | EE | 28.12.2022 | |
ES | 28.12.2022 | ||
FI | 28.12.2022 | ||
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
NL | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
SM | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
PT | 28.04.2023 | ||
Frühere [2023/33] | ES | 28.12.2022 | |
FI | 28.12.2022 | ||
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
NL | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
SM | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
Frühere [2023/29] | FI | 28.12.2022 | |
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
NL | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
Frühere [2023/25] | FI | 28.12.2022 | |
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
Frühere [2023/23] | FI | 28.12.2022 | |
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
Frühere [2023/22] | FI | 28.12.2022 | |
LT | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
Frühere [2023/20] | LT | 28.12.2022 | |
NO | 28.03.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IA]EP0568383 (ETHICON INC [US]); | [A]US2008146882 (CROPPER MICHAEL S [US], et al); | [A]EP2010072 (ETHICON ENDO SURGERY INC [US]); | [A]WO2012131746 (MYSUI S R L, et al); | [I]EP3242615 (SURGICAL INNOVATIONS LTD [GB]); | [A]US2019142460 (ZHU MOSHU [CN]) | vom Anmelder | US5895377 | US6569120 | US6702787 | US7300448 | US2015025477 | WO2016186905 | US19430163940 |