EP3964784 - WÄRMETAUSCHER UND VERWENDUNG DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.02.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 04.02.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.02.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.03.2023 [2023/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 75, Quai d'Orsay 75007 Paris / FR | [2022/10] | Erfinder | 01 /
TSIAVA, Rémi 78350 Jouy-En-Josas / FR | 02 /
MA, Jiefu Newark, 19702 / US | 03 /
HOU, Meng Newark, 19702 / US | [2022/10] | Vertreter | Air Liquide L'Air Liquide S.A. Direction de la Propriété Intellectuelle 75, Quai d'Orsay 75321 Paris Cedex 07 / FR | [2022/10] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20194754.6 | 07.09.2020 | [2022/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3964784 | Datum: | 09.03.2022 | Sprache: | EN | [2022/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.12.2020 | Klassifikation | IPC: | F28D7/00, F28D21/00 | [2022/10] | CPC: |
F28D7/024 (EP,US);
F23L15/02 (EP);
F23L15/04 (EP);
F28D17/02 (EP);
F28D17/04 (EP);
F28D21/0003 (EP);
F28D21/001 (EP);
F28D7/0016 (EP);
F28D7/0066 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/10] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WÄRMETAUSCHER UND VERWENDUNG DAVON | [2022/10] | Englisch: | HEAT EXCHANGER AND USE THEREOF | [2022/10] | Französisch: | ÉCHANGEUR DE CHALEUR ET SON UTILISATION | [2022/10] | Prüfungsverfahren | 10.09.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/11] | 19.10.2022 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2023/11] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2022 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO0031473 (HAEUSLER PETER [CH]); | [X]EP2977699 (NGK INSULATORS LTD [JP]); | [XYI]EP3026387 (NGK INSULATORS LTD [JP]); | [Y]EP3339790 (AIR LIQUIDE [FR]) | vom Anmelder | WO2018114993 |