EP3971993 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DER RÜCKSEITENSTRUKTUR EINER DOPPELSEITIGEN SOLARZELLE DES TYPS P [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.02.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 18.02.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.02.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 08.03.2023 [2023/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Jbao Technology Ltd. 13F-2, No.100, Sec.1, Jiafeng 11th Rd. Zhubei City Hsinchu County 30273 / TW | [2022/12] | Erfinder | 01 /
Shan, Ling-Pao 30273 Hsinchu County / TW | [2022/12] | Vertreter | Cabinet Chaillot 16/20, avenue de l'Agent Sarre B.P. 74 92703 Colombes Cedex / FR | [2022/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20196539.9 | 16.09.2020 | [2022/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3971993 | Datum: | 23.03.2022 | Sprache: | EN | [2022/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.01.2021 | Klassifikation | IPC: | H01L31/0224 | [2022/12] | CPC: |
H01L31/022425 (EP);
Y02E10/50 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/12] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DER RÜCKSEITENSTRUKTUR EINER DOPPELSEITIGEN SOLARZELLE DES TYPS P | [2022/12] | Englisch: | MANUFACTURING METHOD FOR BACK STRUCTURE OF DOUBLE-SIDED P-TYPE SOLLAR CELL | [2022/12] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FABRICATION DE LA STRUCTURE DORSALE D'UNE CELLULE SOLAIRE DOUBLE FACE DE TYPE P | [2022/12] | Prüfungsverfahren | 24.09.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/10] | 17.10.2022 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2023/10] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2022 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2010193367 (LUCH DANIEL [US]) [A] 1-7 * paragraph [0179] - paragraph [0183]; figures 15,18 *; | [A]US2011265870 (PARK CHANGSEO [KR], et al) [A] 1-7 * the whole document *; | [A]US2014332072 (BEAUCARNE GUY DAMIEN SERGE [BE], et al) [A] 1-7 * the whole document *; | [I]EP2898545 (IMEC VZW [BE]) [I] 1-7 * the whole document *; | [A]KR101597532B (LG ELECTRONICS INC [KR]) [A] 1-7* the whole document *; | [A]US2016104810 (ADACHI DAISUKE [JP]) [A] 1-7 * the whole document *; | [A]KR101889776B (LG ELECTRONICS INC [KR]) [A] 1-7 * the whole document * |