EP3789172 - PLASTIFIZIERUNGSSCHNECKE MIT RILLEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN WINKELN UND TIEFEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.04.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 29.04.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 13.12.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.09.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 05.02.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.01.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MC | veröffentlicht am 21.02.2024 [2024/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Davis-Standard, LLC One Extrusion Drive Pawcatuck CT 06379 / US | [2021/10] | Erfinder | 01 /
Christiano, John P. 7-1 Matson Ridge Old Lyme, CT 06371 / US | [2021/10] | Vertreter | AWA Denmark A/S Strandgade 56 1401 Copenhagen K / DK | [2021/10] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20204529.0 | 05.04.2017 | [2021/10] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201615091802 | 06.04.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201615091802 | [2021/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3789172 | Datum: | 10.03.2021 | Sprache: | EN | [2021/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3789172 | Datum: | 01.06.2022 | Sprache: | EN | [2022/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.01.2021 | Klassifikation | IPC: | B29B7/42, B29C48/535, B29C48/56, B29C48/60, B29C48/605, B29C48/615, // B29C48/03, B29C48/395, B29C48/64, B29C48/65, B29C48/67 | [2021/10] | CPC: |
B29B7/429 (EP,KR,US);
B29C48/535 (EP,KR,US);
B29C48/53 (CN,US);
B29B7/826 (EP);
B29C48/03 (EP,KR,US);
B29C48/397 (EP,KR,US);
B29C48/505 (CN);
B29C48/54 (KR);
B29C48/56 (EP,CN,KR,US);
B29C48/59 (KR);
B29C48/60 (EP,US);
B29C48/605 (EP,US);
B29C48/615 (EP,US);
B29C48/655 (EP,KR,US);
B29C48/67 (EP,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/41] |
Frühere [2021/10] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PLASTIFIZIERUNGSSCHNECKE MIT RILLEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN WINKELN UND TIEFEN | [2021/10] | Englisch: | PLASTICATING SCREW HAVING GROOVES OF VARYING ANGLES AND DEPTHS | [2021/10] | Französisch: | VIS DE PLASTIFICATION POURVUE DE RAINURES AYANT DES PROFONDEURS ET DES ANGLES VARIABLES | [2021/10] | Prüfungsverfahren | 02.09.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.09.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/41] | 02.09.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 14.12.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.04.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.04.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.04.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP17165071.6 / EP3228435 | EP19196515.1 / EP3597386 | Einspruch (Einsprüche) | 02.03.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 01.06.2022 | CZ | 01.06.2022 | DK | 01.06.2022 | EE | 01.06.2022 | ES | 01.06.2022 | FI | 01.06.2022 | HR | 01.06.2022 | LT | 01.06.2022 | LV | 01.06.2022 | MC | 01.06.2022 | NL | 01.06.2022 | PL | 01.06.2022 | RO | 01.06.2022 | RS | 01.06.2022 | SE | 01.06.2022 | SI | 01.06.2022 | SK | 01.06.2022 | SM | 01.06.2022 | BG | 01.09.2022 | NO | 01.09.2022 | GR | 02.09.2022 | IS | 01.10.2022 | PT | 03.10.2022 | [2024/08] |
Frühere [2023/25] | AL | 01.06.2022 | |
CZ | 01.06.2022 | ||
DK | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SI | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Frühere [2023/21] | AL | 01.06.2022 | |
CZ | 01.06.2022 | ||
DK | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Frühere [2023/17] | AL | 01.06.2022 | |
CZ | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Frühere [2023/12] | CZ | 01.06.2022 | |
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Frühere [2023/09] | CZ | 01.06.2022 | |
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Frühere [2023/08] | ES | 01.06.2022 | |
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
Frühere [2023/02] | FI | 01.06.2022 | |
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
Frühere [2022/50] | FI | 01.06.2022 | |
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
Frühere [2022/49] | FI | 01.06.2022 | |
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
Frühere [2022/47] | FI | 01.06.2022 | |
LT | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2483319 (EL PASO POLYOLEFINS [US]) [A] 1-3* abstract *; | [A]US4639143 (FRANKLAND JR JAMES D [US]) [A] 1-3 * abstract *; | [A]US5816698 (DURINA MICHAEL F [US], et al) [A] 1-3 * column 1, lines 6-11 * * column 3, line 33 - column 5, line 29 * * abstract *; | [A]US6488399 (WOMER TIMOTHY W [US], et al) [A] 1-3 * column 1, lines 6-10 * * column 3, line 55 - column 5, line 67 * * abstract *; | [A]US6497508 (WOMER TIMOTHY W [US], et al) [A] 1-3 * column 1, lines 6-12 * * column 3, line 57 - column 6, line 8 * * abstract *; | [A]US2007104022 (KUHMAN JON L [US]) [A] 1-3 * paragraphs [0001] , [0015] - [0020] * * abstract * | vom Anmelder | US6488399 |