EP4019639 - FÖRDERUNG DER REGENERATION UND TRANSFORMATION IN BETA VULGARIS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.05.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.12.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten KWS SAAT SE & Co. KGaA Grimsehlstraße 31 37574 Einbeck / DE | [2022/26] | Erfinder | 01 /
KONG, Jixiang 37574 Einbeck / DE | 02 /
MARTIN-ORTIGOSA, Susana 37574 Einbeck / DE | 03 /
PACHECO VILLALOBOS, David 37574 Einbeck / DE | 04 /
KASTNER, Christine 37574 Einbeck / DE | 05 /
LUDEWIG, Frank 37574 Einbeck / DE | [2022/26] | Vertreter | Weickmann & Weickmann PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | [N/P] |
Frühere [2022/26] | Weickmann & Weickmann PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20216530.4 | 22.12.2020 | [2022/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4019639 | Datum: | 29.06.2022 | Sprache: | EN | [2022/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.05.2021 | Klassifikation | IPC: | C12N15/82, A01H4/00 | [2022/26] | CPC: |
A01H4/002 (EP);
A01H4/005 (EP);
A01H4/008 (EP);
C12N15/8201 (EP);
C12N15/821 (EP);
C12N15/8213 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/26] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FÖRDERUNG DER REGENERATION UND TRANSFORMATION IN BETA VULGARIS | [2022/26] | Englisch: | PROMOTING REGENERATION AND TRANSFORMATION IN BETA VULGARIS | [2022/26] | Französisch: | PROMOTION DE RÉGÉNÉRATION ET DE TRANSFORMATION EN BETA VULGARIS | [2022/26] | Prüfungsverfahren | 22.12.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2022/26] | 09.12.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.12.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO0075330 (PLANT RES INTERNAT [NL], et al); | [XDY]US7388126 (DUNCAN DAVID R [US], et al); | [XDY]US7855325 (DUNCAN DAVID R [US], et al); | [XY]WO2011003850 (ENZA ZADEN BEHEER BV [NL], et al); | [X]WO2011003471 (HEIDMANN IRIS ALKE [NL], et al); | [Y]WO2011082310 (PIONEER HI BRED INT [US], et al); | [Y]WO2019122394 (KWS SAAT SE & CO KGAA [DE]); | [A]WO2019177978 (PIONEER HI BRED INT [US]); | [A]WO2019238911 (KWS SAAT SE & CO KGAA [DE]); | [A]WO2019238909 (KWS SAAT SE & CO KGAA [DE]); | [A]WO2019238908 (KWS SAAT SE & CO KGAA [DE]); | [A]WO2020185751 (PIONEER HI BRED INT [US]); | vom Anmelder | WO9418313 | WO9509233 | WO0216655 | US2002046419 | WO03004659 | WO03080809 | EP1452596 | US7388126 | WO2010079430 | US7855325 | WO2011003850 | WO2011072246 | WO2011146121 | WO2011154393 | WO2012001527 | WO2012093833 | WO2012104729 | WO2012138927 | WO2012138939 | WO2016021973 | WO2019238911 |