EP3814916 - PRIORITÄTSBASIERTE VERWALTUNG DES ZUGRIFFS AUF GEMEINSAME RESSOURCEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 14.01.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.04.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 19.09.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 15.04.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.08.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mobileye Vision Technologies Ltd. 13 Hartom Street P.O. Box 45157 9372502 Jerusalem / IL | [2021/18] | Erfinder | 01 /
RICHTER, Itamar P.O. Box 184 9983300 Nehusha / IL | 02 /
SHULMAN, Boris 21 Maklef St., Apt. 8 5867288 Holon / IL | 03 /
KERET, Galit 24 Hechalutz St. 9622215 Jerusalem / IL | [2021/18] | Vertreter | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2021/18] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20716636.4 | 06.03.2020 | [2021/18] | WO2020US21564 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201962815389P | 08.03.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201962815389 P | [2021/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020185623 | Datum: | 17.09.2020 | Sprache: | EN | [2020/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3814916 | Datum: | 05.05.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.09.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.09.2020 | Klassifikation | IPC: | G06F13/362 | [2021/18] | CPC: |
G06F13/362 (EP,KR);
G06F9/4818 (US);
B60W60/001 (US);
G06F13/18 (KR);
G06N3/08 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PRIORITÄTSBASIERTE VERWALTUNG DES ZUGRIFFS AUF GEMEINSAME RESSOURCEN | [2021/18] | Englisch: | PRIORITY BASED MANAGEMENT OF ACCESS TO SHARED RESOURCES | [2021/18] | Französisch: | GESTION D'ACCÈS À DES RESSOURCES PARTAGÉES BASÉE SUR LA PRIORITÉ | [2021/18] | Eintritt in die regionale Phase | 25.09.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.09.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.09.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.09.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/18] | 25.09.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 16.08.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.01.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.05.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.03.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.09.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.07.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.08.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.02.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2003177296 (KURTH HUGH [US]); | [A]US2005165987 (ASANO SHIGEHIRO [US], et al); | [A]US2014047148 (MACE TIMOTHY CHARLES [GB]); | [A]WO2018193448 (MOBILEYE VISION TECHNOLOGIES LTD [IL]) |