EP3947504 - POLYURETHAN/POLYISOCYANURAT-SCHAUMSTOFFBLOCK EINER THERMISCHEN ISOLATIONSMASSE EINES BEHÄLTERS UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.01.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 02.10.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 13.05.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.02.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Gaztransport et Technigaz 1 Route de Versailles 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse / FR | [N/P] |
Frühere [2022/06] | Für alle benannten Staaten Gaztransport et Technigaz 1 route de Versailles 78470 Saint Rémy les Chevreuse / FR | Erfinder | 01 /
DE COMBARIEU, Guillaume 1 route de Versailles 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE / FR | 02 /
DELETRE, Bruno 1 route de Versailles 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE / FR | 03 /
CLOUP, Florian 1 route de Versailles 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE / FR | [N/P] |
Frühere [2022/06] | 01 /
DE COMBARIEU, Guillaume 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE / FR | ||
02 /
DELETRE, Bruno 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE / FR | |||
03 /
CLOUP, Florian 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20723452.7 | 16.03.2020 | [2022/06] | WO2020FR00059 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20190003123 | 26.03.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1903123 | [2022/06] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020193874 | Datum: | 01.10.2020 | Sprache: | FR | [2020/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3947504 | Datum: | 09.02.2022 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 01.10.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 01.10.2020 | Klassifikation | IPC: | C08G18/24, C08G18/40, C08G18/76, C08L75/04, C08J9/00, C08K3/016, D01F11/14, F17C3/04, B29C44/30 | [2022/06] | CPC: |
C08G18/246 (EP);
C08J9/0085 (EP,KR);
B29C44/30 (KR);
B63B25/16 (KR);
B63B27/24 (KR);
B63B27/34 (KR);
C08G18/4018 (EP);
C08G18/7664 (EP);
C08J9/0061 (KR);
C08J9/144 (EP);
C08J9/146 (EP);
C08K3/016 (EP);
C08K5/0066 (EP);
C08K7/02 (EP);
C08K7/14 (KR);
C08K7/28 (EP);
C08L75/04 (EP,KR);
B63B2231/50 (KR);
C08G2110/0041 (EP);
C08J2203/142 (EP);
C08J2203/162 (EP);
C08J2375/04 (EP,KR);
C08K2003/026 (EP);
C08K2003/2227 (EP);
C08K2003/323 (EP);
C08K3/02 (EP);
C08K3/042 (EP);
C08K3/22 (EP);
C08K3/2279 (EP);
C08K5/521 (EP);
C08K7/06 (EP);
C08K7/10 (EP);
C08L2205/16 (EP);
| C-Set: |
C08K3/016, C08L75/04 (EP);
C08K5/0066, C08L75/04 (EP);
C08K7/02, C08L75/04 (EP);
C08K7/28, C08L75/04 (EP) | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | POLYURETHAN/POLYISOCYANURAT-SCHAUMSTOFFBLOCK EINER THERMISCHEN ISOLATIONSMASSE EINES BEHÄLTERS UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2022/06] | Englisch: | POLYURETHANE/POLYISOCYANURATE FOAM BLOCK OF A THERMAL INSULATION MASS OF A VESSEL, AND PREPARATION PROCESS THEREOF | [2022/06] | Französisch: | BLOC DE MOUSSE POLYURÉTHANE/POLYISOCYANURATE D'UN MASSIF D'ISOLATION THERMIQUE D'UNE CUVE ET SON PROCÉDÉ DE PRÉPARATION | [2022/06] | Eintritt in die regionale Phase | 29.09.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.09.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.09.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.09.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2022/06] | 29.09.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 11.05.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2022 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   21.04.2022 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]JP2005225945 (NICHIAS CORP); | [X]FR2882756 (GAZ TRANSP ET TECHNIGAZ SOC PA [FR]); | [X]WO2017202667 (BASF SE [DE]); | [E]WO2020104749 (GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ [FR]) | vom Anmelder | JP2005225945 | FR2882756 | WO2017202667 |