EP3923957 - KOMBINIERTE SPHÄRISCHE NUKLEINSÄURE UND CHECKPOINT-INHIBITOR FÜR ANTITUMORTHERAPIE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 07.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 04.08.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 19.11.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 22.08.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.06.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Exicure Operating Company 2430 N. Halsted Street, 4th Floor Chicago, IL 60614 / US | [2021/51] | Erfinder | 01 /
PATEL, Pinal 2430 N. Halsted Street 4th Floor Chicago, Illinois 60614 / US | 02 /
DANIEL, Weston 2430 N. Halsted Street 4th Floor Chicago, Illinois 60614 / US | 03 /
BEXON, Alice 177 Union St. Montclair, NJ 07042 / US | 04 /
SCHROFF, Matthias 2430 N. Halsted Street 4th Floor Chicago, Illinois 60614 / US | [N/P] |
Frühere [2021/51] | 01 /
PATEL, Pinal Chicago, Illinois 60614 / US | ||
02 /
DANIEL, Weston Chicago, Illinois 60614 / US | |||
03 /
BEXON, Alice Montclair, NJ 07042 / US | |||
04 /
SCHROFF, Matthias Chicago, Illinois 60614 / US | Vertreter | Potter Clarkson Chapel Quarter Mount Street Nottingham NG1 6HQ / GB | [N/P] |
Frühere [2021/51] | Potter Clarkson The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20756252.1 | 12.02.2020 | [2021/51] | WO2020US17999 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201962804748P | 12.02.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201962804748 P | US201962946380P | 10.12.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201962946380 P | [2021/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020168005 | Datum: | 20.08.2020 | Sprache: | EN | [2020/34] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3923957 | Datum: | 22.12.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.08.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 20.08.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.10.2022 | Klassifikation | IPC: | A61K31/7088, A61K39/395, A61P35/00, A61K31/711, A61K31/7125, A61K45/06, A61K39/00, C07K16/28 | [2022/44] | CPC: |
A61P35/00 (EP,AU,US);
A61K31/7125 (EP,AU,US);
A61K31/711 (EP);
A61K39/39533 (EP,AU);
A61K39/3955 (US);
A61K45/06 (EP);
C07K16/2818 (EP,AU);
A61K2039/505 (EP,AU,US);
A61K2039/54 (US);
| C-Set: |
A61K31/711, A61K2300/00 (EP);
A61K31/7125, A61K2300/00 (AU,EP);
A61K39/39533, A61K2300/00 (AU,EP)
|
Frühere IPC [2021/51] | A61K31/7088, A61K39/395, A61P35/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOMBINIERTE SPHÄRISCHE NUKLEINSÄURE UND CHECKPOINT-INHIBITOR FÜR ANTITUMORTHERAPIE | [2021/51] | Englisch: | COMBINED SPHERICAL NUCLEIC ACID AND CHECKPOINT INHIBITOR FOR ANTITUMOR THERAPY | [2021/51] | Französisch: | ACIDE NUCLÉIQUE SPHÉRIQUE COMBINÉ ET INHIBITEUR DE POINT DE CONTRÔLE POUR UN TRAITEMENT ANTITUMORAL | [2021/51] | Eintritt in die regionale Phase | 10.09.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.09.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 10.09.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.09.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.09.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/51] | 04.05.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.08.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.02.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2024/28] | 13.03.2024 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2024/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2022 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   28.03.2022 | 29.02.2024 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [A]WO2015013673 (AURASENSE THERAPEUTICS LLC [US]) [A] 1-137 * Whole Document *; | [A]WO2015187966 (AURASENSE THERAPEUTICS LLC [US]) [A] 1-137 * Whole Document *; | [A]WO2017193084 (EXICURE INC [US], et al) [A] 1-137 * Whole Document, Example 2, Fig. 20a especially. *; | [A]WO2017193081 (EXICURE INC [US]) [A] 1-137 * Whole Document, page 19 especially. *; | [A]WO2018067302 (NORTH WESTERN UNIV [US]) [A] 1-137 * Whole Document *; | [A]WO2018209270 (UNIV NORTHWESTERN [US]) [A] 1-137 * Whole Document *; | [A] - JENSEN, S. A. et al., "Spherical Nucleic Acid Nanoparticle Conjugates as an RNAi- Based Therapy for Glioblastoma", Sci. Transl. Med, (20131030), vol. 5, no. 209, doi:10.1126/scitranslmed.3006839, XP055223158 [A] 1-137 * . Whole Document * DOI: http://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.3006839 | [A] - RADOVIC-MORENO, A.F. et al., "Immunomodulatory spherical nucleic acids", PNAS, (20150331), vol. 112, no. 13, doi:10.1073/pnas.1502850112, pages 3892 - 3897, XP055642206 [A] 1-137 * . Whole Document * DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1502850112 |