EP3919111 - FÜHRUNGSDRAHT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 15.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.11.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.11.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 11.09.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.03.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 17.04.2024 [2024/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TERUMO Kabushiki Kaisha 44-1, Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | [2021/49] | Erfinder | 01 /
KONDO, Shinji c/o Terumo Kabushiki Kaisha, 1500, Inokuchi, Nakai-machi Ashigarakami-gun, Kanagawa 259-0151 / JP | [2024/16] |
Frühere [2021/49] | 01 /
KONDO, Shinji Ashigarakami-gun, Kanagawa 259-0151 / JP | Vertreter | Casalonga Casalonga & Partners Bayerstraße 71/73 80335 München / DE | [2021/49] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20766463.2 | 13.02.2020 | [2021/49] | WO2020JP05539 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20190038774 | 04.03.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2019038774 | [2021/49] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020179396 | Datum: | 10.09.2020 | Sprache: | JA | [2020/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3919111 | Datum: | 08.12.2021 | Sprache: | EN | [2021/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3919111 | Datum: | 17.04.2024 | Sprache: | EN | [2024/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 10.09.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.02.2022 | Klassifikation | IPC: | A61M25/09, A61B17/34, A61B17/22, // A61B17/00, A61B90/00 | [2022/10] | CPC: |
A61B17/3401 (EP);
A61M25/09 (US);
A61B17/3478 (EP,US);
A61M29/00 (US);
A61B17/3421 (EP);
A61B17/3494 (EP);
A61B17/3496 (EP);
A61B2017/00247 (EP);
A61B2017/22044 (EP);
|
Frühere IPC [2021/49] | A61M25/09, A61B17/34 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/49] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FÜHRUNGSDRAHT | [2021/49] | Englisch: | GUIDE WIRE | [2021/49] | Französisch: | FIL DE GUIDAGE | [2021/49] | Eintritt in die regionale Phase | 31.08.2021 | Übersetzung eingereicht | 31.08.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 31.08.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 31.08.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 31.08.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.08.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/49] | 25.08.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.11.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.03.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.03.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.03.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 03.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2014182969 (CLPH LLC [US]); | [A]US2015289901 (KHAN AMAN SHABI [US], et al); | [XAI]WO2018181520 (TERUMO CORP [JP]); | [P]EP3603727 (TERUMO CORP [JP]) | Internationale Recherche | [A]US2007219464 (DAVIS STEPHEN [US], et al); | [A]US2009198153 (SHRIVER EDGAR L [US]); | [A]WO2018181520 (TERUMO CORP [JP]) | vom Anmelder | US8992556 | JP2019038774 |