EP3957478 - BINDEBAND [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.08.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 15.09.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.07.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.01.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 21.01.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 23.10.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.08.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 25.09.2024 [2024/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Denka Company Limited 1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-chome Chuo-ku Tokyo 103-8338 / JP | [2022/08] | Erfinder | 01 /
TATE, Yousuke c/o Denka Company Limited, 1-1, Nihonbashi- Muromachi 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8338 / JP | 02 /
KIMURA, Akiyoshi c/o Denka Company Limited, 1-1, Nihonbashi- Muromachi 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8338 / JP | 03 /
YOSHIMURA, Daisuke c/o Denka Company Limited, 1-1, Nihonbashi- Muromachi 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8338 / JP | [2022/08] | Vertreter | Kraus & Lederer PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [N/P] |
Frühere [2022/08] | Gerauer, Marc Philippé Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20792176.8 | 10.04.2020 | [2022/08] | WO2020JP16089 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20190077578 | 16.04.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2019077578 | [2022/08] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020213521 | Datum: | 22.10.2020 | Sprache: | JA | [2020/43] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3957478 | Datum: | 23.02.2022 | Sprache: | EN | [2022/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3957478 | Datum: | 18.10.2023 | Sprache: | EN | [2023/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 22.10.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.05.2022 | Klassifikation | IPC: | B32B27/00, B65D63/10, D04H3/011, D04H3/16, C09J7/21, C09J7/38, D04H3/14 | [2022/23] | CPC: |
B65D63/1009 (EP);
C09J7/21 (EP,US);
D04H3/011 (EP,US);
D04H3/14 (EP,US);
C09J2203/302 (EP,US);
C09J2400/263 (EP,US);
C09J2467/006 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2022/08] | B32B27/00, B65D63/10, D04H3/011, D04H3/16, C09J7/21, C09J7/38 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/08] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BINDEBAND | [2022/08] | Englisch: | BINDING TAPE | [2022/08] | Französisch: | BANDE DE LIAISON | [2022/08] | Eintritt in die regionale Phase | 05.10.2021 | Übersetzung eingereicht | 05.10.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.10.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 05.10.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.10.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.10.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2022/08] | 14.11.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.01.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.04.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.07.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.09.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.09.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 07.09.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 19.07.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 18.10.2023 | CZ | 18.10.2023 | DK | 18.10.2023 | EE | 18.10.2023 | ES | 18.10.2023 | HR | 18.10.2023 | IT | 18.10.2023 | LT | 18.10.2023 | LV | 18.10.2023 | NL | 18.10.2023 | PL | 18.10.2023 | RO | 18.10.2023 | RS | 18.10.2023 | SE | 18.10.2023 | SK | 18.10.2023 | SM | 18.10.2023 | BG | 18.01.2024 | NO | 18.01.2024 | GR | 19.01.2024 | IS | 18.02.2024 | PT | 19.02.2024 | [2024/36] |
Frühere [2024/35] | AT | 18.10.2023 | |
CZ | 18.10.2023 | ||
DK | 18.10.2023 | ||
EE | 18.10.2023 | ||
ES | 18.10.2023 | ||
HR | 18.10.2023 | ||
LT | 18.10.2023 | ||
LV | 18.10.2023 | ||
NL | 18.10.2023 | ||
PL | 18.10.2023 | ||
RO | 18.10.2023 | ||
RS | 18.10.2023 | ||
SE | 18.10.2023 | ||
SM | 18.10.2023 | ||
BG | 18.01.2024 | ||
NO | 18.01.2024 | ||
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
PT | 19.02.2024 | ||
Frühere [2024/34] | AT | 18.10.2023 | |
DK | 18.10.2023 | ||
EE | 18.10.2023 | ||
ES | 18.10.2023 | ||
HR | 18.10.2023 | ||
LT | 18.10.2023 | ||
LV | 18.10.2023 | ||
NL | 18.10.2023 | ||
PL | 18.10.2023 | ||
RS | 18.10.2023 | ||
SE | 18.10.2023 | ||
SM | 18.10.2023 | ||
BG | 18.01.2024 | ||
NO | 18.01.2024 | ||
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
PT | 19.02.2024 | ||
Frühere [2024/33] | AT | 18.10.2023 | |
DK | 18.10.2023 | ||
ES | 18.10.2023 | ||
HR | 18.10.2023 | ||
LT | 18.10.2023 | ||
LV | 18.10.2023 | ||
NL | 18.10.2023 | ||
PL | 18.10.2023 | ||
RS | 18.10.2023 | ||
SE | 18.10.2023 | ||
SM | 18.10.2023 | ||
BG | 18.01.2024 | ||
NO | 18.01.2024 | ||
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
PT | 19.02.2024 | ||
Frühere [2024/27] | AT | 18.10.2023 | |
ES | 18.10.2023 | ||
HR | 18.10.2023 | ||
LT | 18.10.2023 | ||
LV | 18.10.2023 | ||
NL | 18.10.2023 | ||
PL | 18.10.2023 | ||
RS | 18.10.2023 | ||
SE | 18.10.2023 | ||
BG | 18.01.2024 | ||
NO | 18.01.2024 | ||
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
PT | 19.02.2024 | ||
Frühere [2024/23] | AT | 18.10.2023 | |
ES | 18.10.2023 | ||
LT | 18.10.2023 | ||
NL | 18.10.2023 | ||
BG | 18.01.2024 | ||
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
PT | 19.02.2024 | ||
Frühere [2024/21] | LT | 18.10.2023 | |
NL | 18.10.2023 | ||
BG | 18.01.2024 | ||
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
Frühere [2024/20] | NL | 18.10.2023 | |
GR | 19.01.2024 | ||
IS | 18.02.2024 | ||
Frühere [2024/17] | NL | 18.10.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IY]JP2006210228 ; | [X]EP1194495 (3M INNOVATIVE PROPERTIES CO [US]); | [Y]US2004082243 (KUELPER KLAUS [US]); | [D]JP2006210228 (NITTO SHINKO KK, et al); | Internationale Recherche | [A]JP2003503538 ; | [A]JP2004524376 ; | [A]JP2006210228 (NITTO SHINKO KK, et al); | [A]JP2006520863 ; | [A]WO2011081132 (SEKISUI POLYMATECH CO LTD [JP], et al) | vom Anmelder | JP2004524376 | JP2006210228 |