EP3961487 - KALIBRIERVERFAHREN UND ZUGEHÖRIGE VORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 09.12.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.01.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 05.12.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.12.2022 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 11.01.2023 [2023/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18 Haibin Road Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 / CN | [2022/09] | Erfinder | 01 /
ZHAN, Wenxi No.18, Haibin Road Wusha, Chang' an Dongguan, Guangdong 523860 / CN | 02 /
CHEN, Biao No.18, Haibin Road Wusha, Chang' an Dongguan, Guangdong 523860 / CN | [2022/09] | Vertreter | Thorniley, Peter, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [2022/09] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20814524.3 | 15.05.2020 | [2022/09] | WO2020CN90624 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201910459499 | 29.05.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201910459499 | [2022/09] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020238656 | Datum: | 03.12.2020 | Sprache: | ZH | [2020/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3961487 | Datum: | 02.03.2022 | Sprache: | EN | [2022/09] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 03.12.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.08.2022 | Klassifikation | IPC: | G06V40/13, G06F3/041, G06F21/31 | [2022/26] | CPC: |
G06F21/32 (EP,CN,US);
G06V40/1318 (EP,US);
G06F3/041 (CN);
G06T7/97 (US);
G06V40/1353 (US)
|
Frühere IPC [2022/09] | G06K9/00, G06K9/20, G06F3/041, G06F21/31 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KALIBRIERVERFAHREN UND ZUGEHÖRIGE VORRICHTUNG | [2022/09] | Englisch: | CALIBRATION METHOD AND RELATED DEVICE | [2022/09] | Französisch: | PROCÉDÉ D'ÉTALONNAGE ET DISPOSITIF ASSOCIÉ | [2022/09] | Eintritt in die regionale Phase | 26.11.2021 | Übersetzung eingereicht | 26.11.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.11.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 26.11.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.11.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.11.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.11.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2022/09] | 01.12.2022 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2023/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2018137337 (ZENG YANG [CN], et al) [X] 1,10,14,15 * paragraphs [0005] - [0011] - [0041] - [0059] - [0070] , [0071] , [0079] , [0083] , [0 84] , [ 0105] * [I] 2-4,6-9,11-13; | [A]US10216975 (HE YI [US], et al) [A] 1-4,6-15* column 18, line 36 - column 31, line 65 * | Internationale Recherche | [Y]CN109376630 (OPPO CHONGQING INTELLIGENT TECH CO LTD) [Y] 1, 10, 19, 20 * description, paragraphs 30-101 *; | [A]CN109376630 (OPPO CHONGQING INTELLIGENT TECH CO LTD) [A] 2-9, 11-18 * description, paragraphs 30-101 *; | [Y]CN109685032 (LENOVO BEIJING CO LTD) [Y] 1, 10, 19, 20 * description, paragraphs 31-147 *; | [A]CN109685032 (LENOVO BEIJING CO LTD) [A] 2-9, 11-18 * description, paragraphs 31-147 *; | [A]CN109784268 (BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD, et al) [A] 1-20* entire document *; | [PX]CN110188679 (OPPO GUANGDONG MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO LTD) [PX] 1-20 * entire document * |