EP3984091 - SYSTEME UND VERFAHREN ZUR WÄSSRIGEN RÜCKGEWINNUNG VON BLEI AUS BLEISÄUREBATTERIEN MIT REDUZIERTEM ELEKTROLYTBEDARF [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.03.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.12.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.06.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Aqua Metals Inc. 5370 Kietzke Ln no 201 Reno, NV 89511 / US | [2022/32] |
Frühere [2022/16] | Für alle benannten Staaten Aqua Metals Inc. 2500 Peru Drive McCarran, Nevada 89434 / US | Erfinder | 01 /
MOHANTA, Samaresh 6546 Windward Ridge Way San Diego, California 92121 / US | 02 /
HUFFORD, Joshua 2500 Peru Drive McCarran, Nevada 89434 / US | [2022/16] | Vertreter | Kador & Partner Part mbB Corneliusstraße 15 80469 München / DE | [N/P] |
Frühere [2022/16] | Kador & Partner PartG mbB Corneliusstraße 15 80469 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20823203.3 | 12.06.2020 | [2022/16] | WO2020US37539 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201962860928P | 13.06.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201962860928 P | [2022/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020252343 | Datum: | 17.12.2020 | Sprache: | EN | [2020/51] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3984091 | Datum: | 20.04.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.12.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 17.12.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.05.2023 | Klassifikation | IPC: | H01M10/54, C22B3/00 | [2022/16] | CPC: |
H01M10/06 (EP,KR);
H01M10/54 (EP,CN,KR,US);
C22B13/045 (EP,CN,KR,US);
C25C1/18 (EP,CN,KR,US);
C01G21/06 (EP,KR,US);
C22B1/005 (EP,KR,US);
C22B1/02 (EP,CN,KR);
C22B1/11 (US);
C25C7/007 (EP,CN,KR);
H01M4/56 (EP,KR);
Y02P10/20 (EP,KR);
Y02P20/129 (EP);
Y02W30/84 (EP,KR)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEME UND VERFAHREN ZUR WÄSSRIGEN RÜCKGEWINNUNG VON BLEI AUS BLEISÄUREBATTERIEN MIT REDUZIERTEM ELEKTROLYTBEDARF | [2022/16] | Englisch: | SYSTEMS AND METHODS FOR AQUEOUS RECOVERY OF LEAD FROM LEAD ACID BATTERIES WITH REDUCED ELECTROLYTE DEMAND | [2022/16] | Französisch: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS POUR RÉCUPÉRATION AQUEUSE DE PLOMB DE BATTERIES AU PLOMB-ACIDE À DEMANDE D'ÉLECTROLYTE RÉDUITE | [2022/16] | Eintritt in die regionale Phase | 05.01.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.01.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 05.01.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.01.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.01.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/16] | 27.12.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.06.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.06.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4118219 (ELMORE MARION EDWARD, et al); | Internationale Recherche | [A]WO2017096209 (AQUA METALS INC [US]); | [A]CN107268028 (UNIV XIANGTAN); | [A]CN109763143 (UNIV HUAZHONG SCIENCE TECH); |