EP3985971 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BILDCODIERUNG/-DECODIERUNG ZUR VERWENDUNG EINES VEREINFACHTEN VERFAHRENS ZUR ERZEUGUNG EINER MPM-LISTE UND VERFAHREN ZUR ÜBERTRAGUNG EINES BITSTROMS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 08.12.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.03.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.12.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.09.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu SEOUL 07336 / KR | [2022/16] | Erfinder | 01 /
CHOI, Jangwon LG Electronics Inc. IP Center 19, Yangjae-daero, 11-gil, Seocho-gu Seoul 06772 / KR | 02 /
HEO, Jin LG Electronics Inc. IP Center 19, Yangjae-daero, 11-gil, Seocho-gu Seoul 06772 / KR | 03 /
YOO, Sunmi LG Electronics Inc. IP Center 19, Yangjae-daero, 11-gil, Seocho-gu Seoul 06772 / KR | 04 /
CHOI, Jungah LG Electronics Inc. IP Center 19, Yangjae-daero, 11-gil, Seocho-gu Seoul 06772 / KR | 05 /
KIM, Seung Hwan LG Electronics Inc. IP Center 19, Yangjae-daero, 11-gil, Seocho-gu Seoul 06772 / KR | [2022/16] | Vertreter | Frenkel, Matthias Alexander Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2022/16] | Frenkel, Matthias Alexander Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20823645.5 | 15.06.2020 | [2022/16] | WO2020KR07727 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201962861286P | 13.06.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201962861286 P | US201962861291P | 13.06.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201962861291 P | [2022/16] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020251330 | Datum: | 17.12.2020 | Sprache: | KO | [2020/51] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3985971 | Datum: | 20.04.2022 | Sprache: | EN | [2022/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 17.12.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.04.2023 | Klassifikation | IPC: | H04N19/11, H04N19/593, H04N19/82, H04N19/186, H04N19/105, H04N19/159, H04N19/176 | [2023/18] | CPC: |
H04N19/11 (EP,CN,KR,US);
H04N19/593 (EP,CN,KR);
H04N19/105 (EP,US);
H04N19/136 (US);
H04N19/159 (EP,US);
H04N19/176 (EP,US);
|
Frühere IPC [2022/16] | H04N19/11, H04N19/593, H04N19/82, H04N19/186 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BILDCODIERUNG/-DECODIERUNG ZUR VERWENDUNG EINES VEREINFACHTEN VERFAHRENS ZUR ERZEUGUNG EINER MPM-LISTE UND VERFAHREN ZUR ÜBERTRAGUNG EINES BITSTROMS | [2022/16] | Englisch: | IMAGE ENCODING/DECODING METHOD AND DEVICE FOR UTILIZING SIMPLIFIED MPM LIST GENERATION METHOD, AND METHOD FOR TRANSMITTING BITSTREAM | [2022/16] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE CODAGE/DÉCODAGE D'IMAGE PERMETTANT D'UTILISER UN PROCÉDÉ SIMPLIFIÉ DE GÉNÉRATION DE LISTE DE MPM, ET PROCÉDÉ DE TRANSMISSION DE FLUX BINAIRE | [2022/16] | Eintritt in die regionale Phase | 15.12.2021 | Übersetzung eingereicht | 15.12.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.12.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 15.12.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.12.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.12.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2022/16] | 23.10.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.12.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.04.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.05.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.09.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.06.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.06.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [YA]KR20160143588 (INTELLECTUAL DISCOVERY CO LTD [KR]); | [A]KR101822474B ; | [A]KR20180086094 (UNIV SEJONG IND ACAD COOP FOUD [KR]); | [A]KR20190033559 (QUALCOMM INC [US]); |