EP4062559 - SATELLITENKOMMUNIKATION MIT SPREIZSIGNALEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 26.08.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.06.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 15.01.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.12.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Viasat, Inc. Patent Department 6155 El Camino Real Carlsbad, California 92009 / US | [2022/39] | Erfinder | 01 /
WYCKOFF, Peter S. Viasat, Inc. c/o Patent Department 6155 El Camino Real Carlsbad, California 92009 / US | [2022/39] | Vertreter | Smith, Jeremy Robert, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [2022/39] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20834030.7 | 04.12.2020 | [2022/39] | WO2020US63296 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201962947498P | 12.12.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201962947498 P | [2022/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2021118880 | Datum: | 17.06.2021 | Sprache: | EN | [2021/24] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP4062559 | Datum: | 28.09.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.06.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.07.2021 | Klassifikation | IPC: | H04B7/185, H04B1/69, H04B7/04 | [2022/39] | CPC: |
H04B7/1851 (EP,IL);
H04B7/216 (EP,IL,KR,US);
H04B7/0617 (EP,IL,KR,US);
H04B7/18513 (KR,US);
H04J13/0077 (EP,IL,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SATELLITENKOMMUNIKATION MIT SPREIZSIGNALEN | [2022/39] | Englisch: | SATELLITE COMMUNICATIONS USING SPREAD SIGNALS | [2022/39] | Französisch: | COMMUNICATIONS PAR SATELLITE À L'AIDE DE SIGNAUX ÉTALÉS | [2022/39] | Eintritt in die regionale Phase | 24.06.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.06.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.06.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.10.2021 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 24.06.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/39] | 24.06.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 05.01.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0909042 (TRW INC [US]) [A] 1,16,22 * paragraphs [0021] - [0050] *; | [A]WO0148944 (INST NAT RECH SCIENT [CA]) [A] 1,16,22 * pages 1,79-89 *; | [A]US2008242243 (KIKUCHI TOHRU [JP]) [A] 1,16,22* paragraphs [0061] - [0080]; figure 7 *; | [YA] - Borre Kai ET AL, "GPS signal", (2007) GPS Signal. In: A Software-Defined GPS and Galileo Receiver. Applied and Numerical Harmonic Analysis., Birkhäuser Boston., (20071231), pages 17 - 18, doi:https://doi.org/10.1007/978-0-8176-4540-3_2, ISBN 978-0-8176-4540-3, XP055787568 [Y] 1-9,12-15 * the whole document * [A] 10,11 DOI: http://dx.doi.org/https://doi.org/10.1007/978-0-8176-4540-3_2 | [XYI] - FERNANDEZ-PRADES CARLES ET AL, "Robust GNSS Receivers by Array Signal Processing: Theory and Implementation", PROCEEDINGS OF THE IEEE, IEEE. NEW YORK, US, vol. 104, no. 6, doi:10.1109/JPROC.2016.2532963, ISSN 0018-9219, (20160601), pages 1207 - 1220, (20160518), XP011610458 [X] 16-18,21-24 * Section III;; figure 2 * [Y] 1-9,12-15 [I] 19,20 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/JPROC.2016.2532963 |