EP3996695 - IM MUND ZERFALLENDE CANNABIDIOL-TABLETTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 24.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.04.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 19.02.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.09.2024 | Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Tenshi Kaizen Private Limited Plot No 46, 1st Phase, KIADB Industrial Area Harohalli, Kanakapura Bangalore, Bangalore Rural, Karnataka 562112 / IN | [2022/19] | Erfinder | 01 /
KUMAR, Vinod Reddy Bondu 18-8-3G/404, Madhura Nagar Seshadri Towers Tirupati Chittoor (Dist), Andhra Pradesh 517501 / IN | 02 /
IYER, Chamarahalli Krishna Sundhar 167, 4th Main, Judicial Layout, Thalagattapura Kanakapura Main Road Bangalore 560062 / IN | 03 /
IYER, Venkat L204 Mantri Woodlands, Arekere Gate, Bg Road Banglore 560076 / IN | [2022/19] | Vertreter | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | [2022/19] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20852804.2 | 12.08.2020 | [2022/20] | WO2020IN50705 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IN201941032533 | 12.08.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IN201941032533 | [2022/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021028943 | Datum: | 18.02.2021 | Sprache: | EN | [2021/07] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3996695 | Datum: | 18.05.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.02.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 18.02.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.02.2023 | Klassifikation | IPC: | A61K31/05, A61K31/352, A61K47/36, A61K47/26, A61K47/38, A61K47/40, A61K9/20, A61K9/19 | [2023/11] | CPC: |
A61K9/19 (EP);
A61K9/0056 (EP,AU,US);
A61K31/047 (US);
A61K31/05 (EP,AU);
A61K31/352 (EP);
A61K47/14 (AU);
A61K47/36 (AU);
A61K47/38 (AU);
A61K47/40 (AU);
A61K9/006 (EP,AU);
A61K9/1075 (EP,US);
A61K9/2013 (US);
A61K9/2018 (US);
A61K9/205 (EP);
A61K9/2054 (US);
A61K9/2059 (US);
A61K9/2095 (EP,US);
B65B11/52 (US);
B65B55/00 (US)
(-)
|
Frühere IPC [2022/19] | A61K31/05, A61K31/352, A61K47/36, A61K47/26, A61K47/38, A61K47/40, A61K9/20 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | IM MUND ZERFALLENDE CANNABIDIOL-TABLETTEN | [2022/19] | Englisch: | CANNABIDIOL ORALLY DISINTEGRATING TABLETS | [2022/19] | Französisch: | COMPRIMÉS DE CANNABIDIOL À DÉSINTÉGRATION ORALE | [2022/19] | Eintritt in die regionale Phase | 11.02.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.02.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 11.02.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.02.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.02.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/20] | 12.09.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.09.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 28.05.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.08.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US4758598 (GREGORY GEORGE K E [GB]); | [A]US2005153931 (JARHO PEKKA [FI], et al); | [XY]US2016058866 (SEKURA RONALD D [US], et al); | [XP]WO2020035850 (YISSUM RES DEV CO OF HEBREW UNIV JERUSALEM LTD [IL], et al) | Internationale Recherche | [XA]US4758598 (GREGORY GEORGE K E [GB]); | [A]US4946684 (BLANK ROBERT G [US], et al); | [A]US6010719 (REMON JEAN PAUL [BE], et al); | [A]US2004156895 (PRUITT JOHN D [US], et al); | [XA]AU2002231970B (GW RES LTD [GB]); | [XA]EP1938803 (ELAN PHARMA INT LTD [IE]); | [A]US2014178473 (LIM CHIN BENG STEPHEN [AU], et al); | [XA]US2016058866 (SEKURA RONALD D [US], et al); | [XA]WO2018205017 (INTELGENX CORP [CA]) |