EP4043597 - FERRITISCHES EDELSTAHLBLECH, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON UND TEIL AUS FERRITISCHEM EDELSTAHL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.07.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 10.04.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.08.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten NIPPON STEEL Stainless Steel Corporation 8-2, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0005 / JP | [2022/33] | Erfinder | 01 /
NISHIMURA, Kou c/o NIPPON STEEL STAINLESS STEEL CORPORATION 8-2, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0005 / JP | 02 /
INOUE, Yoshiharu c/o NIPPON STEEL STAINLESS STEEL CORPORATION 8-2, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | [2022/33] | Vertreter | Zimmermann & Partner Patentanwälte mbB Postfach 330 920 80069 München / DE | [2022/33] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20871144.0 | 25.09.2020 | [2022/33] | WO2020JP36379 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20190182231 | 02.10.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2019182231 | [2022/33] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021065738 | Datum: | 08.04.2021 | Sprache: | JA | [2021/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4043597 | Datum: | 17.08.2022 | Sprache: | EN | [2022/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 08.04.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.10.2022 | Klassifikation | IPC: | C21D9/48, C22C38/00, C22C38/28, C22C38/04, C22C38/24, C22C38/26, C22C38/06, C22C38/32, C22C38/48, C22C38/50, C22C38/30, C22C38/22, C22C38/16, C22C38/02, C21D1/26, C22C38/60, C21D8/04, C21D6/00 | [2022/45] | CPC: |
C21D6/002 (EP);
C22C38/44 (CN,KR);
C22C38/004 (EP,CN);
C22C38/60 (EP,CN,US);
C21D1/26 (EP);
C21D8/0205 (CN);
C21D8/0226 (CN,KR,US);
C21D8/0236 (CN,KR,US);
C21D8/0273 (CN,KR);
C21D8/0436 (EP);
C21D8/0463 (EP);
C21D8/0473 (EP);
C21D9/48 (EP,KR);
C22C38/001 (CN,KR);
C22C38/002 (EP,CN,US);
C22C38/005 (EP,CN,US);
C22C38/008 (EP,CN,US);
C22C38/02 (EP,CN);
C22C38/04 (EP,CN);
C22C38/06 (EP,CN,US);
C22C38/105 (US);
C22C38/12 (US);
C22C38/14 (US);
C22C38/16 (EP,US);
C22C38/22 (EP);
C22C38/24 (EP);
C22C38/26 (EP);
C22C38/28 (EP);
C22C38/30 (EP);
C22C38/32 (EP);
C22C38/42 (CN,KR);
C22C38/46 (CN,KR);
C22C38/48 (EP,CN);
C22C38/50 (EP,CN);
C22C38/52 (CN);
C22C38/54 (CN);
|
Frühere IPC [2022/33] | C21D9/48, C22C38/00, C22C38/28, C22C38/60 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FERRITISCHES EDELSTAHLBLECH, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON UND TEIL AUS FERRITISCHEM EDELSTAHL | [2022/33] | Englisch: | FERRITIC STAINLESS STEEL SHEET, METHOD FOR PRODUCING SAME AND FERRITIC STAINLESS STEEL MEMBER | [2022/33] | Französisch: | TÔLE EN ACIER INOXYDABLE FERRITIQUE, PROCÉDÉ POUR LA PRODUIRE ET ÉLÉMENT D'ACIER INOXYDABLE FERRITIQUE | [2022/33] | Eintritt in die regionale Phase | 02.05.2022 | Übersetzung eingereicht | 02.05.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.05.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 02.05.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.05.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.05.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/33] | 03.04.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.04.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.08.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2013008573 (HAMADA JUNICHI [JP], et al) [A] 1-8* the whole document *; | [Y]US2013149187 (INOUE YOSHIHARU [JP], et al) [Y] 1-8 * paragraphs [0044] , [0 47]; examples 5, 6; table 1 *; | [Y]JP2019002053 (NIPPON STEEL & SUMIKIN SST) [Y] 1-8 * paragraphs [0084] , [0 98] - [0105]; claims 1, 8 * | Internationale Recherche | [A]JPH06179921 (NIPPON STEEL CORP) [A] 1-8 * , claims, paragraph [0010], tables 1, 2 *; | [A]JP2002285300 (KAWASAKI STEEL CO) [A] 1-8 * , claims, paragraphs [0041]-[0043], tables 1-4 *; | [A]JP2006193771 (NIPPON STEEL & SUMIKIN SST) [A] 1-8 * , claims, paragraph [0035], tables 1, 2 *; | [A]WO2016068139 (NIPPON STEEL & SUMIKIN SST [JP]) [A] 1-8 * , claims, paragraphs [0067], [0068], tables 1-1 to 4-3 *; | [A]JP2019002053 (NIPPON STEEL & SUMIKIN SST) [A] 1-8 * , claims, paragraphs [0048], [0104], [0108], tables 1-4 *; | [PX]WO2019189872 (NIPPON STEEL STAINLESS STEEL CORP [JP]) [PX] 1-8* , claims, paragraph [0072], tables 1-3 * | vom Anmelder | JP2000265215 | JP2003138349 | JP2005105347 |