EP4052599 - VORRICHTUNG ZUR ERZEUGUNG VON AEROSOLEN UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.12.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.08.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 08.05.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.10.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Shenzhen First Union Technology Co., Ltd. 1-3 F, Building C Gaoxin Industry Zone Tangwei Village Fuyong Town Baoan District Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | [2022/36] | Erfinder | 01 /
LIU, Shenhui Bldg C, Tangwei High-Tech Park, Fuyong Str, Baoan Dist Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | 02 /
XU, Zhongli Bldg C, Tangwei High-Tech Park, Fuyong Str, Baoan Dist Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | 03 /
LI, Yonghai Bldg C, Tangwei High-Tech Park, Fuyong Str, Baoan Dist Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | [2022/36] | Vertreter | Proi World Intellectual Property GmbH Obermattweg 12 6052 Hergiswil, Kanton Nidwalden / CH | [2022/36] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20880872.5 | 30.10.2020 | [2022/36] | WO2020CN125358 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN20191156471 | 31.10.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201911056471 | [2022/36] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021083344 | Datum: | 06.05.2021 | Sprache: | ZH | [2021/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4052599 | Datum: | 07.09.2022 | Sprache: | EN | [2022/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 06.05.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.12.2022 | Klassifikation | IPC: | A24F40/50, A24F40/465, H05B6/06, H05B6/10, // H05B6/12, H03B5/12 | [2023/01] | CPC: |
A24F40/50 (EP);
A24F40/465 (EP,US);
A24F40/51 (US);
A24F40/57 (EP,US);
H02M7/4815 (EP);
H02M7/4818 (EP,US);
H02M7/53803 (EP);
H02M7/539 (EP);
H03B5/1206 (EP);
H03B5/1228 (EP);
H05B6/06 (EP);
H05B6/108 (EP,US);
A24F40/20 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2022/36] | A24F40/51, A24F40/50 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/36] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR ERZEUGUNG VON AEROSOLEN UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG | [2022/36] | Englisch: | AEROSOL-PRODUCING DEVICE AND CONTROL METHOD | [2022/36] | Französisch: | DISPOSITIF DE PRODUCTION D'AÉROSOL ET PROCÉDÉ DE COMMANDE | [2022/36] | Eintritt in die regionale Phase | 29.04.2022 | Übersetzung eingereicht | 29.04.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.04.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 29.04.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.04.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.04.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.04.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/36] | 06.12.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 16.12.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.04.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]WO2018178114 (BRITISH AMERICAN TOBACCO INVESTMENTS LTD [GB]) [X] 1-3,10-12,14,15 * page 6, line 26 - page 15, line 32; figures 1,2a, 3a * * page 28, line 4 - line 16; figure 4 * [I] 4-9,13; | [A]WO2019122097 (BRITISH AMERICAN TOBACCO INVESTMENTS LTD [GB]) [A] 1-15* page 11, line 19 - line 32; figures 1-3 *; | [XI]US2019200677 (CHONG ALEXANDER CHINHAK [US], et al) [X] 15 * paragraph [0087]; figures 2a,2b9c * [I] 1-14 |