EP3858757 - VORRICHTUNG ZUM VERKEILEN EINES GEGENSTANDES AUS WABENKARTON UND WELLPAPPE UND ENTSPRECHENDER VERPACKUNGSKARTON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.09.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.02.2022 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 02.07.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.02.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten Smurfit Kappa France 5 Avenue Du Gal De Gaulle 94160 St Mande / FR | [2021/31] | Erfinder | 01 /
SANTOS, Eric Le Charme n°6 37110 Morand / FR | 02 /
PUISSANT, Sabrina 2 Allée Guy de Maupassant 51100 REIMS / FR | [2021/31] | Vertreter | Fédit-Loriot 22, rue du Général Foy 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2021/31] | Fédit-Loriot 38, avenue Hoche 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21153945.7 | 28.01.2021 | [2021/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20200000823 | 28.01.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 2000823 | [2021/31] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3858757 | Datum: | 04.08.2021 | Sprache: | FR | [2021/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.06.2021 | Klassifikation | IPC: | B65D81/02 | [2021/31] | CPC: |
B65D65/44 (EP);
B65D81/05 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/10] |
Frühere [2021/31] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUM VERKEILEN EINES GEGENSTANDES AUS WABENKARTON UND WELLPAPPE UND ENTSPRECHENDER VERPACKUNGSKARTON | [2021/31] | Englisch: | DEVICE FOR WEDGING AN OBJECT MADE OF CELLULAR CARDBOARD AND CORRUGATED CARDBOARD AND CORRESPONDING PACKAGING BOX | [2021/31] | Französisch: | DISPOSITIF DE CALAGE D'OBJET EN CARTON ALVEOLAIRE ET CARTON ONDULE ET BOÎTE DE CONDITIONNEMENT CORRESPONDANTE | [2021/31] | Prüfungsverfahren | 01.02.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.02.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/10] | 01.02.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 01.09.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.02.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US5462171 (MOOG JOHN F [US], et al) [Y] 8 * figures 2-3 *; | [Y]KR20040098544 (SIM GYU YEOL) [Y] 3,6,7 * figures 3-8 *; | [A]US2006000547 (ROBERGE JEAN-LOUIS [CA], et al) [A] 1 * figures 1-4 *; | [A]US2008086982 (PARENTEAU MARTIN [CA], et al) [A] 1 * figure 11 *; | [XYI]KR20110010366 (CHEIL IND CO LTD [KR]) [X] 1,2,4 * paragraphs [0025] , [ 0026]; figure 1 * [Y] 3,6-8[I] 5,9,10; | [YA]US2012031957 (WHITAKER MARK [US]) [Y] 3,6,7 * figure 11 * [A] 1; | [Y]US2017327298 (MORASSE STEPHANE [CA], et al) [Y] 3,6,7 * figure 6 * |