EP3869706 - VORRICHTUNG UND VERFAHREN FÜR SENDEDIVERSITÄT UND STRAHLFORMUNG IN EINEM DRAHTLOSEN NETZWERK [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 03.02.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.07.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.08.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742 / KR | [N/P] |
Frühere [2021/34] | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742 / KR | Erfinder | 01 /
KAHN, Farooq Gyeonggi-do / KR | 02 /
VAN RENSBURG, Cornelius Gyeonggi-do / KR | 03 /
TSAI, Jiann-An Gyeonggi-do / KR | [2021/34] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2021/34] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21169173.8 | 13.08.2007 | [2021/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20060837101P | 11.08.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 837101 P | US20070779052 | 17.07.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 779052 | [2021/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3869706 | Datum: | 25.08.2021 | Sprache: | EN | [2021/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.07.2021 | Klassifikation | IPC: | H04B7/06 | [2021/34] | CPC: |
H04B7/0689 (EP,KR,US);
H04B7/0617 (EP,KR,US);
H04B7/0619 (KR);
H04B7/0671 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2021/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN FÜR SENDEDIVERSITÄT UND STRAHLFORMUNG IN EINEM DRAHTLOSEN NETZWERK | [2021/34] | Englisch: | APPARATUS AND METHOD FOR TRANSMIT DIVERSITY AND BEAMFORMING IN A WIRELESS NETWORK | [2021/34] | Französisch: | APPAREIL ET PROCÉDÉ POUR LA TRANSMISSION DE DIVERSITÉ ET FORMATION DE FAISCEAUX DANS UN RÉSEAU SANS FIL | [2021/34] | Prüfungsverfahren | 19.04.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/34] | 09.11.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.02.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.06.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP07015912.4 / EP1887713 | EP17196441.4 / EP3288190 | EP18198257.0 / EP3442134 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 19.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 19.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 19.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 19.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 19.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 19.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 19.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 19.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 24.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | 23.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 16 | 24.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 17 | 25.08.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 18 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2003223391 (MALAENDER LAURENCE EUGENE [US], et al); | [X]US2005286650 (HAN JIN-KYU [KR], et al); | [A]US7050832 (KASAPI ATHANASIOS AGAMAMNON [US]) | vom Anmelder | US20060327799 |