EP3910522 - VERFAHREN UND COMPUTERLESBARE MEDIEN ZUR SYNTHESE EINES NETZWERKS AUF EINEM CHIP FÜR BLOCKIERUNGSFREIE TRANSFORMATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.05.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 15.10.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2024 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Arteris, Inc. 595 Millich Dr., Suite 200 Campbell, CA 95008 / US | [2021/46] | Erfinder | 01 /
CHERIF, Moez Campbell, CA 95008 / US | 02 /
DE LESCURE, Benoit Campbell, CA 95008 / US | [2021/46] | Vertreter | Sach, Greg Robert Valet Patent Services Limited c/o Caya 83713X Am Börstig 5 96052 Bamberg / DE | [N/P] |
Frühere [2021/46] | Sach, Greg Robert Sach & Associates Siedlungsstrasse 4a 85253 Erdweg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21173034.6 | 10.05.2021 | [2021/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202016872096 | 11.05.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US202016872096 | [2021/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3910522 | Datum: | 17.11.2021 | Sprache: | EN | [2021/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.09.2021 | Klassifikation | IPC: | G06F30/373, G06F15/78, G06F30/394, G06F30/398, G06F30/18, // G06F111/04 | [2021/46] | CPC: |
G06F30/327 (EP,CN);
H04L49/109 (EP,KR);
H04L41/145 (CN,US);
G06F15/17 (CN);
G06F15/7807 (CN);
G06F15/7825 (EP);
G06F30/32 (EP,US);
G06F30/39 (EP);
G06F30/392 (EP,US);
G06F30/394 (EP,CN,US);
H04L41/0803 (US);
H04L41/0823 (CN);
H04L41/0893 (KR);
H04L41/12 (EP,KR,US);
H04L43/0811 (EP,US);
H04L43/0876 (EP);
H04L45/46 (US);
H04L67/1001 (US);
H04L69/329 (US);
H04W40/32 (US);
H04W84/18 (US);
G06F2115/02 (EP,CN,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/25] |
Frühere [2021/46] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND COMPUTERLESBARE MEDIEN ZUR SYNTHESE EINES NETZWERKS AUF EINEM CHIP FÜR BLOCKIERUNGSFREIE TRANSFORMATION | [2021/46] | Englisch: | METHODS AND COMPUTER READABLE MEDIA FOR SYNTHESIS OF A NETWORK-ON-CHIP FOR DEADLOCK-FREE TRANSFORMATION | [2021/46] | Französisch: | PROCÉDÉS ET SUPPORTS LISIBLES PAR ORDINATEUR DE SYNTHÈSE D'UN RÉSEAU SUR PUCE POUR UNE TRANSFORMATION SANS INTERBLOCAGE | [2021/46] | Prüfungsverfahren | 17.05.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.05.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/25] | 17.05.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2024 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US6437804 (IBE OLIVER [US], et al); |