EP3922655 - KOHLENHYDRATPOLYAMINBINDER UND DAMIT HERGESTELLTE MATERIALIEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.04.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 17.06.2022 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 12.11.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.05.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Knauf Insulation Rue de Maestricht 95 4600 Visé / BE | [2021/50] | Erfinder | 01 /
HAMPSON, Carl 1435 Mont Saint Guibert / BE | 02 /
APPLEY, Charles 1435 Mont Saint Guibert / BE | 03 /
MUELLER, Gert 1435 Mont Saint Guibert / BE | 04 /
PACOREL, Bénédicte 1435 Mont Saint Guibert / BE | [2021/50] | Vertreter | ARC-IP ARC-IP sprl Rue Emile Francqui 4 1435 Mont-Saint-Guibert / BE | [2021/50] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21184437.8 | 07.05.2011 | [2021/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201033245810P | 07.05.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 33245810 P | [2021/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3922655 | Datum: | 15.12.2021 | Sprache: | EN | [2021/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.11.2021 | Klassifikation | IPC: | C08G12/00, C08G14/00, C08G16/00 | [2021/50] | CPC: |
C08G12/00 (EP,KR,US);
C08F251/00 (KR);
C08G73/02 (KR,US);
C08G14/00 (EP,US);
C08G16/00 (EP,US);
C08G83/00 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/29] |
Frühere [2021/50] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOHLENHYDRATPOLYAMINBINDER UND DAMIT HERGESTELLTE MATERIALIEN | [2021/50] | Englisch: | CARBOHYDRATE POLYAMINE BINDERS AND MATERIALS MADE THEREWITH | [2021/50] | Französisch: | LIANTS À BASE DE GLUCIDES ET DE POLYAMINE ET MATIÈRES RÉALISÉES AVEC CES LIANTS | [2021/50] | Prüfungsverfahren | 08.06.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.06.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/29] | 15.06.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 06.04.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.10.2023 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 08.01.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP11720076.6 / EP2566904 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 08.01.2024 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 08.01.2024 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 17.01.2024 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 08.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 08.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 08.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 08.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 08.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 08.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 27.05.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 30.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 28.05.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US1801053 (MEIGS JOSEPH V) [X] 1-13* page 1, line 4 - page 10, line 29; example -; claims 1-17 *; | [X]US2198874 (LEIGHTON HOLMES ERIC) [X] 1-13 * page 1, line 1 - page 2, line 58; example -; claims 1-17 *; | [X]US2392105 (SIDNEY SUSSMAN) [X] 1-13 * page 1, line 1 - page 3; example -; claims 1-14 *; | [X]US2442989 (SIDNEY SUSSMAN) [X] 1-13 * column 1 - column 4, line 75; example -; claims 1-13 *; | [X]US2518956 (SIDNEY SUSSMAN) [X] 1-13 * column 1 - column 4, line 54; example -; claims 1-22 *; | [X]GB1391172 (GIVAUDAN & CIE SA) [X] 1-13 * page 1, line 9 - page 2, line 89; example -; claims 1-25 *; | [X]US4085076 (GIBBONS JOHN P, et al) [X] 1-13 * column 1, line 8 - column 6, line 5; example -; claims 1-12 *; | [X]GB1512066 (GIVAUDAN & CIE SA) [X] 1-13 * page 1, line 9 - page 3, line 11; example -; claims 1-18 *; | [X]US4184986 (BOENIGER REGULA [CH], et al) [X] 1-13 * column 1, line 27 - column 3, line 65; example -; claim 1 *; | [X]US4186053 (BOENIGER REGULA [CH], et al) [X] 1-13 * column 1, line 11 - column 3, line 57; example -; claim 1 *; | [X]US4201857 (BOENIGER REGULA [CH], et al) [X] 1-13 * column 1 - column 3, line 68; example -; claims 1-2 *; | [X]CA1090026 (CPC INTERNATIONAL INC) [X] 1-13 * page 1 - page 9, line 5; example -; claims 1-38 *; | [X]GB2047258 (MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA) [X] 1-13 * page 1 - page 3, line 104; example -; claims 1-13 *; | [X]DE4308089 (BASF AG [DE]) [X] 1-13 * column 1 - column 2, line 27; example -; claims 1-6 * | vom Anmelder | US6638882 | US2005202224 | US2007027283 | WO2008089847 | WO2008089851 | WO2009019235 | - HODGE, J.E, "Chemistry of Browning Reactions in Model Systems", J. Agric. Food Chem., (19530000), vol. 1, doi:10.1021/jf60015a004, pages 928 - 943, XP009140802 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jf60015a004 |