EP4160067 - VENTILHANDRAD UND VENTILANORDNUNG MIT SOLCH EINEM VENTILHANDRAD [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 03.03.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.02.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.03.2024 [2024/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten IMI Hydronic Engineering International SA Lake Geneva Business Park Route de Crassier 19 1262 Eysins / CH | [2023/14] | Erfinder | 01 /
MARSTORP, Leif 523 97 Ulricehamn / SE | [2023/14] | Vertreter | Zacco Sweden AB P.O. Box 5581 Löjtnantsgatan 21 114 85 Stockholm / SE | [2023/14] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21200070.7 | 30.09.2021 | [2023/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4160067 | Datum: | 05.04.2023 | Sprache: | EN | [2023/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.03.2022 | Klassifikation | IPC: | F16K31/60, F16K37/00 | [2023/14] | CPC: |
F16K31/607 (EP);
F16K31/60 (EP);
F16K31/602 (EP);
F16K37/0058 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/14] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VENTILHANDRAD UND VENTILANORDNUNG MIT SOLCH EINEM VENTILHANDRAD | [2023/14] | Englisch: | A VALVE HANDWHEEL AND A VALVE ARRANGEMENT COMPRISING SUCH A VALVE HANDWHEEL | [2023/14] | Französisch: | ROBINET À VOLANT MANUEL ET AGENCEMENT DE SOUPAPE COMPRENANT UN TEL ROBINET À VOLANT MANUEL | [2023/14] | Prüfungsverfahren | 06.10.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2024/11] | 26.10.2023 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2024/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE9003195U ; | [XAYI]EP1900986 (PERGOLA S R L [IT]); | [YD]WO2008043362 (DANFOSS AS [DK], et al) | vom Anmelder | WO2008043362 |