EP4111084 - VORRICHTUNG ZUR VERBINDUNG EINES FLÜSSIGKEITSSCHLAUCHS AN EINEM VENTIL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 27.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.04.2024 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.12.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 03.09.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 24.02.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.06.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 31.07.2024 [2024/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Grohe AG 58675 Hemer / DE | [2023/01] | Erfinder | 01 /
MAINKA, David Dahlbreite 20 58640 Iserlohn / DE | 02 /
SCHLÜTER, Matthias Lichtendorfer Straße 141 44289 Dortmund NRW / DE | [2023/01] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21705175.4 | 12.02.2021 | [2023/01] | WO2021EP53457 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE202010104733 | 24.02.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102020104733 | [2023/01] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021170423 | Datum: | 02.09.2021 | Sprache: | DE | [2021/35] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4111084 | Datum: | 04.01.2023 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 02.09.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4111084 | Datum: | 31.07.2024 | Sprache: | DE | [2024/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.09.2021 | Klassifikation | IPC: | F16L37/14, E03C1/02, F16L33/22, F16L33/28 | [2023/01] | CPC: |
F16L37/144 (EP);
F16L33/22 (EP);
F16L33/28 (EP);
E03C1/021 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/01] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR VERBINDUNG EINES FLÜSSIGKEITSSCHLAUCHS AN EINEM VENTIL | [2023/01] | Englisch: | DEVICE FOR CONNECTING A LIQUID HOSE TO A VALVE | [2023/01] | Französisch: | DISPOSITIF DE RACCORDEMENT D'UN TUYAU À LIQUIDE À UNE VANNE | [2023/01] | Eintritt in die regionale Phase | 17.08.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.08.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.08.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.08.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/01] | 17.08.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.04.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.04.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.06.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.06.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.06.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2023 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   26.05.2023 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]DE3729570 (SCHAEFER JOHANNES [DE]); | [XAY]DE3733027 (GULLICK DOBSON LTD [GB]); | [Y]EP0745800 (GROHE KG HANS [DE]); | [Y]EP3199856 (KRAUSSER ANTJE [DE]) |