EP4117945 - ROHBAUSTRUKTUR FÜR EINEN ELEKTRISCH ANTREIBBAREN KRAFTWAGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 22.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.12.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.12.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 17.09.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 08.03.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.03.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 24.04.2024 [2024/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mercedes-Benz Group AG Mercedesstraße 120 70372 Stuttgart / DE | [2023/03] | Erfinder | 01 /
BALKE, Clemens Seewiesenweg 41 73734 Esslingen / DE | 02 /
HÄFNER, Thorsten Steinmauerstraße 7 72622 Nürtingen / DE | 03 /
TALKE, Anja Jesinger Str. 12-1 73230 Kirchheim Teck / DE | [2023/03] | Vertreter | Novagraaf Group Chemin de l'Echo 3 1213 Onex / Geneva / CH | [2024/17] |
Frühere [2023/03] | Thoms, Frank Daimler Brand & IP Management GmbH & Co. KG 063 - H512 70546 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21708183.5 | 24.02.2021 | [2023/03] | WO2021EP54479 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20201001540 | 09.03.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102020001540 | [2023/03] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021180469 | Datum: | 16.09.2021 | Sprache: | DE | [2021/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4117945 | Datum: | 18.01.2023 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 16.09.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4117945 | Datum: | 24.04.2024 | Sprache: | DE | [2024/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.09.2021 | Klassifikation | IPC: | B60K1/04, B62D25/20, H01M10/613 | [2023/03] | CPC: |
B60K1/04 (EP,US);
B01D45/08 (US);
B01D46/2411 (US);
B01D47/06 (US);
B60L58/26 (US);
B62D25/20 (EP,US);
H01M50/204 (EP);
H01M50/249 (EP);
H01M50/358 (EP,US);
B60K13/06 (EP);
B60K2001/005 (EP,US);
B60K2001/0438 (EP,US);
B60Y2306/05 (EP);
H01M2220/20 (EP,US);
Y02E60/10 (EP);
Y02T10/70 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/03] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ROHBAUSTRUKTUR FÜR EINEN ELEKTRISCH ANTREIBBAREN KRAFTWAGEN | [2023/03] | Englisch: | BODYSHELL STRUCTURE FOR AN ELECTRICALLY POWERED CAR | [2023/03] | Französisch: | STRUCTURE DE CARROSSERIE POUR UNE VOITURE À ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | [2023/03] | Eintritt in die regionale Phase | 05.09.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.09.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.09.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.09.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/03] | 05.09.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 22.11.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.12.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.03.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.03.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 18.03.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2012237803 (MARDALL JOSEPH [US], et al); | [AD]EP2704915 (DAIMLER AG [DE]); | [A]DE102017000266 (DAIMLER AG [DE]); | [A]WO2020013120 (SANYO ELECTRIC CO [JP]) | vom Anmelder | EP2704915 |