EP4125502 - KLEIDERBÜGEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.01.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 02.10.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 14.04.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.05.2024 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Initiate GRP Ltd Studio 25, 101 Clerkenwell Road London EC1R 5BX / GB | Für alle benannten Staaten Mackenzie, Norman Fraser 613 Manchester Road Isle of Dogs, London E14 3NU / GB | [2023/06] | Erfinder | 01 /
MACKENZIE, Norman Fraser 613 Manchester Road Isle of Dogs, London E14 3NU / GB | [2023/06] | Vertreter | Sach, Greg Robert Valet Patent Services Limited c/o Caya 83713X Am Börstig 5 96052 Bamberg / DE | [N/P] |
Frühere [2023/06] | Sach, Greg Robert Valet Patent Services Limited Siedlungsstr. 4a 85253 Erdweg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21716304.7 | 26.03.2021 | [2023/06] | WO2021EP58044 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20200004423 | 26.03.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 202004423 | GB20200018632 | 26.11.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 202018632 | GB20210003308 | 10.03.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 202103308 | GB20210003554 | 15.03.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 202103554 | GB20210003624 | 16.03.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 202103624 | GB20210003962 | 22.03.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 202103962 | [2023/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021191458 | Datum: | 30.09.2021 | Sprache: | EN | [2021/39] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4125502 | Datum: | 08.02.2023 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.09.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.09.2021 | Klassifikation | IPC: | A47G25/20, A47G25/30, A47G25/36, A47G25/38, A47G25/14, A47G25/48 | [2023/06] | CPC: |
A47G25/20 (EP);
A47G25/1428 (EP);
A47G25/30 (EP);
A47G25/36 (EP);
A47G25/38 (EP);
A47G25/48 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KLEIDERBÜGEL | [2023/06] | Englisch: | CLOTHES HANGERS | [2023/06] | Französisch: | CINTRE POUR VÊTEMENT | [2023/06] | Eintritt in die regionale Phase | 25.10.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.10.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.10.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.10.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/06] | 25.10.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 24.05.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2023 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   27.09.2023 | 31.03.2024 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US6644521 (TISS IRVING [US], et al) [X] 16 * column 5, lines 15-17 - column 6, lines 1-5; figures 1-3 *; | [XY]JP2006149968 (SANWA KK) [X] 16 * figures 1,2 * [Y] 17; | [A]EP2000058 (GREENHANGER GMBH [DE]) [A] 1* abstract *; | [XI]KR20130107074 (BANG YUN BAE [KR], et al) [X] 1-5,8,9,12,14,15 * figures 1-11 * [I] 6,10,11; | [Y]WO2015015139 (MACKENZIE NORMAN FRASER [GB]) [Y] 17 * figures 8,9 *; | [X]KR20150000707U (-) [X] 1,2,7,8,13-15 * figures 1-5 *; | [XI]EP3484330 (MACKENZIE NORMAN FRASER [GB]) [X] 16 * paragraphs [0008] , [0134] - [0138] - [0144] , [0145]; claims 1-8,21 * [I] 17 |