EP4128376 - PUMPE MIT ELEKTROAKTIVEN POLYMEREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.01.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 09.10.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 17.04.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.03.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Else-Kroener-Straße 1 61352 Bad Homburg / DE | [2023/06] | Erfinder | 01 /
APPEL, Stephanie Mathystraße 14 76133 Karlsruhe / DE | 02 /
STÖCKERL, Tobias Irlach 16 93464 Tiefenbach / DE | 03 /
HANNES, David Biedenkopfer Weg 86 60489 Frankfurt a. Main / DE | 04 /
FISCHER, Gerome Neuer Weg 16 99947 Weberstedt / DE | [2023/06] | Vertreter | Herrmann, Uwe Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 23 80538 München / DE | [2023/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21716971.3 | 25.03.2021 | [2023/06] | WO2021EP57684 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE202010108755 | 30.03.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102020108755 | [2023/06] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021197994 | Datum: | 07.10.2021 | Sprache: | DE | [2021/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4128376 | Datum: | 08.02.2023 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 07.10.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.10.2021 | Klassifikation | IPC: | H01L41/083, F04B17/03, H01L41/193, H02N2/04, A61M1/16 | [2023/06] | CPC: |
H02N2/043 (EP);
A61M1/14 (EP);
F04B19/20 (EP);
H10N30/50 (EP);
H10N30/857 (EP);
F05C2231/00 (EP);
F05C2251/08 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PUMPE MIT ELEKTROAKTIVEN POLYMEREN | [2023/06] | Englisch: | PUMP HAVING ELECTROACTIVE POLYMERS | [2023/06] | Französisch: | POMPE COMPORTANT DES POLYMÈRES ÉLECTROACTIFS | [2023/06] | Eintritt in die regionale Phase | 25.10.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.10.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.10.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.10.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/06] | 25.10.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 27.04.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO03081762 (STANFORD RES INST INT [US], et al); | [XY]DE102014218981 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]); | [Y]DE102016010222 (FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH [DE]); | [Y]EP3490017 (SIEMENS AG [DE]) |