EP4232187 - WECHSELSYSTEM UND VERFAHREN ZUM WECHSELN EINES MISCHERS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.07.2023 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 07.05.2022 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 03.11.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.07.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dürr Systems AG Carl-Benz-Straße 34 74321 Bietigheim-Bissingen / DE | [2023/35] | Erfinder | 01 /
LOCHER, Bernd 75438 Knittlingen / DE | 02 /
GRIES, Sebastian 74078 Heilbronn / DE | 03 /
FITTERER, Alexander 74376 Gemmrigheim / DE | 04 /
BRODERSEN, Rik 74343 Sachsenheim / DE | [2023/35] | Vertreter | v. Bezold & Partner Patentanwälte - PartG mbB Ridlerstraße 57 80339 München / DE | [2023/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21794323.2 | 12.10.2021 | [2023/35] | WO2021EP78131 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE202010128118 | 26.10.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102020128118 | [2023/35] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022089932 | Datum: | 05.05.2022 | Sprache: | DE | [2022/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4232187 | Datum: | 30.08.2023 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 05.05.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 05.05.2022 | Klassifikation | IPC: | B01F25/431, B01F35/40, B01F35/10, B01F33/501 | [2023/35] | CPC: |
B01F25/431 (EP,KR);
B01F35/10 (EP,KR);
B01F33/5013 (EP,KR,US);
B01F33/5025 (US);
B01F35/12 (US);
B01F35/22 (KR);
B01F35/40 (EP,KR,US);
B25J18/00 (KR);
B25J9/026 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WECHSELSYSTEM UND VERFAHREN ZUM WECHSELN EINES MISCHERS | [2023/35] | Englisch: | CHANGING SYSTEM AND METHOD FOR CHANGING A MIXER | [2023/35] | Französisch: | SYSTÈME DE CHANGEMENT ET PROCÉDÉ DE CHANGEMENT D'UN MÉLANGEUR | [2023/35] | Eintritt in die regionale Phase | 12.05.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.05.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.05.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.05.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/35] | 12.05.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 27.11.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.06.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.07.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]EP1245296 (DUERR SYSTEMS GMBH [DE]) [Y] 3-7 * paragraph [0001] - paragraph [0006] * * paragraph [0009] - paragraph [0013] ** figure - *; | [XAYI]US6698617 (SZYMANSKI RICHARD JOHN [US]) [X] 1-3,5,8,9,17-21,25-28 * column 1, line 13 - line 62 * * column 2, line 5 - line 44 * * column 2, line 65 - column 3, line 14 * * column 3, line 22 - line 45 * * figure - * [A] 10-16,22-24 [Y] 4,7 [I] 6; | [XAY]EP3610941 (ARRIVAL ROBOTICS LTD [GB]) [X] 1,2,8,9,11,17-20,25-28 * paragraph [0001] * * paragraph [0004] - paragraph [0005] * * paragraph [0007] - paragraph [0009] * * paragraph [0023] - paragraph [0024] * * paragraph [0030] * * paragraph [0035] * * figure - * [A] 10,12-16,21-24 [Y] 3-7; | [XY]WO2020035228 (ATLAS COPCO IAS GMBH [DE], et al) [X] 1,2,5,6,8-28 * page 1, line 1 - page 2, line 9 * * page 2, line 14 - page 4, line 9 * * page 9, line 24 - page 11, line 3 * * figure - * [Y] 3,4,7 |