EP4173704 - ZSM-5/SS-KERN-SCHALEN-MOLEKULARSIEB UND SYNTHESE UND VERWENDUNG DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 31.03.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 31.12.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.05.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten China Petroleum & Chemical Corporation 22 Chaoyangmen North Street Chaoyang District Beijing 100728 / CN | Für alle benannten Staaten Research Institute Of Petroleum Processing, Sinopec 18 Xueyuan Road Haidian District Beijing 100083 / CN | [2023/18] | Erfinder | 01 /
HAN, Lei Beijing 100083 / CN | 02 /
LIN, Wei Beijing 100083 / CN | 03 /
WANG, Peng Beijing 100083 / CN | 04 /
SONG, Haitao Beijing 100083 / CN | 05 /
WANG, Lixia Beijing 100083 / CN | 06 /
ZHOU, Xiang Beijing 100083 / CN | 07 /
ZHAO, Liuzhou Beijing 100083 / CN | 08 /
ZHENG, Xueguo Beijing 100083 / CN | [2023/18] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2023/18] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21829647.3 | 24.06.2021 | [2023/18] | WO2021CN101993 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN202010590434 | 24.06.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202010590434 | CN202010885254 | 28.08.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202010885254 | CN202010894090 | 31.08.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202010894090 | CN202010893693 | 31.08.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202010893693 | CN202010985188 | 18.09.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202010985188 | [2023/18] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021259347 | Datum: | 30.12.2021 | Sprache: | ZH | [2021/52] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4173704 | Datum: | 03.05.2023 | Sprache: | EN | [2023/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 30.12.2021 | Klassifikation | IPC: | B01J29/06, B01J29/80, C01B39/02 | [2023/18] | CPC: |
C01B39/023 (EP);
B01J35/19 (US);
B01J29/40 (EP,US);
B01J29/7007 (EP,US);
B01J35/23 (EP);
B01J35/397 (EP);
B01J35/40 (US);
B01J35/615 (US);
B01J35/617 (US);
B01J35/647 (US);
B01J37/04 (US);
B01J37/08 (US);
C01B39/026 (EP);
C01B39/38 (US);
B01J2229/30 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZSM-5/SS-KERN-SCHALEN-MOLEKULARSIEB UND SYNTHESE UND VERWENDUNG DAVON | [2023/18] | Englisch: | ZSM-5/ß CORE-SHELL MOLECULAR SIEVE AND SYNTHESIS AND USE THEREOF | [2023/18] | Französisch: | TAMIS MOLÉCULAIRE À NOYAU-ENVELOPPE ZSM-5/B ET SYNTHÈSE ET UTILISATION DE CELUI-CI | [2023/18] | Eintritt in die regionale Phase | 17.01.2023 | Übersetzung eingereicht | 17.01.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.01.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 17.01.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.01.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.01.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.05.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |