EP4236939 - KRISTALLINE UND AMORPHE FORMEN EINES DELTA-OPIOID-MODULATORS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.08.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 07.05.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.07.2024 | Ergänzender Recherchenbericht | veröffentlicht am 07.08.2024 [2024/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Trevena, Inc. 955 Chesterbrook Blvd, Suite 110 Chesterbrook, PA 19087 / US | [2023/36] | Erfinder | 01 /
POLLARD, Victoria Edinburgh Technopole Milton Bridge EH26 0BE / GB | 02 /
ALLAN, Laura E. N. Edinburgh Technopole Milton Bridge EH26 0BE / GB | 03 /
REECE, Hayley Edinburgh Technopole Milton Bridge EH26 0BE / GB | 04 /
KOESTLER, Patrick Chesterbrook, Pennsylvania 19087 / US | [2023/36] | Vertreter | Bassil, Nicholas Charles, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [2023/36] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21887402.2 | 27.10.2021 | [2023/36] | WO2021US56764 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202063106202P | 27.10.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202063106202 P | [2023/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022093904 | Datum: | 05.05.2022 | Sprache: | EN | [2022/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4236939 | Datum: | 06.09.2023 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.05.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 05.05.2022 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.07.2024 | Klassifikation | IPC: | C07D401/14, A61K31/4035, A61K31/445, A61K31/44, A61P25/06, A61P25/16, A61P25/28, A61K31/454, A61K45/06 | [2024/32] | CPC: |
A61K45/06 (EP,US);
C07D401/14 (EP,US);
A61K31/454 (EP,US);
A61P25/04 (US);
A61P25/06 (EP,US);
A61P25/16 (EP);
|
Frühere IPC [2023/36] | A61K31/4035, A61K31/445, A61K31/44, A61P25/06, A61P25/16, A61P25/28 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/36] | Erstreckungsstaaten | BA | 03.05.2023 | ME | 03.05.2023 | Validierungsstaat(en) | KH | 03.05.2023 | MA | 03.05.2023 | MD | 03.05.2023 | TN | 03.05.2023 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KRISTALLINE UND AMORPHE FORMEN EINES DELTA-OPIOID-MODULATORS | [2023/36] | Englisch: | CRYSTALLINE AND AMORPHOUS FORMS OF A DELTA-OPIOID MODULATOR | [2023/36] | Französisch: | FORMES CRISTALLINES ET AMORPHES D'UN MODULATEUR DELTA-OPIOÏDE | [2023/36] | Eintritt in die regionale Phase | 03.05.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.05.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 03.05.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.05.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.05.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/36] | 15.12.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US2017210725 (SPEERSCHNEIDER AIMEE CROMBIE [US], et al); | Internationale Recherche | [A]WO2005051916 (GLAXO GROUP LTD [GB], et al); | [A]WO2007039264 (SB PHARMCO INC [US], et al); | [Y]WO2008139484 (R L FINE CHEM [IN], et al); | [A]US9168254 (CORSON DONALD T [US], et al); | [XYA]US2017210725 (SPEERSCHNEIDER AIMEE CROMBIE [US], et al); | [A]WO2019079540 (EPIZYME INC [US]) |