EP4245287 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES HAUTPFLEGEPRODUKTS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 18.08.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.07.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.08.2024 [2024/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dacheng Filter Materials Co., Ltd. 18F., No. 258, Sec. 2, Jincheng Rd. Tucheng Dist. New Taipei City 236 / TW | [2023/38] | Erfinder | 01 /
YEN, YI-HSUAN 236 New Taipei City / TW | 02 /
CHEN, WAN-CHI 236 New Taipei City / TW | [2023/38] | Vertreter | Lang, Christian LangPatent Anwaltskanzlei IP Law Firm Ingolstädter Straße 5 80807 München / DE | [2023/38] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22162681.5 | 17.03.2022 | [2023/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4245287 | Datum: | 20.09.2023 | Sprache: | EN | [2023/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.10.2022 | Klassifikation | IPC: | A61K8/02, D01D5/00, D04H1/728, A61Q19/00 | [2023/38] | CPC: |
A61K8/0212 (EP);
A61Q19/00 (EP);
D01D1/02 (EP);
D01D5/0038 (EP);
D01F1/10 (EP);
D04H1/728 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/38] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES HAUTPFLEGEPRODUKTS | [2023/38] | Englisch: | PROCESS FOR MAKING A SKINCARE PRODUCT | [2023/38] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN PRODUIT DE SOINS POUR LA PEAU | [2023/38] | Prüfungsverfahren | 21.03.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2024/34] | 12.04.2024 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2024/34] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2024 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO2009031620 (TAIYOKAGAKU CO LTD [JP], et al) [X] 1-8 * page 1 * * example 19 *; | [X]WO2014142675 (ACTIVE FIBRES LTD [NZ]) [X] 1-3,5-8 * page 1, lines 23-26 * * example 2 * * claim 24 *; | [X]US2017340090 (KIM CHAN [KR], et al) [X] 1-3,5-8 * paragraph [0012] * * paragraph [0079] * * example 1 *; | [X]WO2019184839 (XYBER FORCE TECH COMPANY LIMITED [CN]) [X] 1-8 * paragraph [0002] * * paragraphs [0026] - [0030] *; | [A]WO2021069952 (THE STELLENBOSCH NANOFIBER COMPANY PTY LTD [ZA]) [A] 1-8* the whole document *; | [X]US2021177708 (XIAO JUNYONG [CN], et al) [X] 1-8 * column 1 * * column 8; example 1 *; | [X]WO2021178260 (ELC MAN LLC [US]) [X] 1-3,5-8 * page 1, lines 27-31 * * formula 3; page 26; table 3 * * claim 2 * | vom Anmelder | JP3215852B |