EP4122332 - ARTIKEL ZUR VERWENDUNG IN EINER VORRICHTUNG ZUR ERHITZUNG VON RAUCHBAREM MATERIAL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.07.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 23.12.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.05.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nicoventures Trading Limited Globe House 1 Water Street London WC2R 3LA / GB | [2023/04] | Erfinder | 01 /
ENGLAND, Will London / GB | 02 /
WOODMAN, Tom London / GB | 03 /
PHILLIPS, Jeremy London / GB | 04 /
GOMEZ, Pablo Javier Ballesteros Romsey / GB | [2023/04] | Vertreter | Harrison, Philip Mark, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [2023/04] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22163685.5 | 19.05.2017 | [2023/04] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20160008928 | 20.05.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201608928 | [2023/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4122332 | Datum: | 25.01.2023 | Sprache: | EN | [2023/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.12.2022 | Klassifikation | IPC: | A24D1/20, A24D3/04, A24D3/17, // A24D1/02 | [2023/04] | CPC: |
A24D3/17 (EP,KR,US);
A24D1/00 (RU);
A24D1/20 (EP,CN,KR,US);
A24F1/12 (US);
A24D1/027 (KR,US);
A24D1/04 (CN,KR);
A24D3/0279 (KR);
A24D3/043 (EP,KR,US);
A24D3/10 (KR,US);
A24F40/20 (CN,KR);
A24F40/40 (CN,KR);
A24F40/46 (CN,KR);
A24F2700/03 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/35] |
Frühere [2023/04] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ARTIKEL ZUR VERWENDUNG IN EINER VORRICHTUNG ZUR ERHITZUNG VON RAUCHBAREM MATERIAL | [2023/04] | Englisch: | ARTICLE FOR USE IN APPARATUS FOR HEATING SMOKABLE MATERIAL | [2023/04] | Französisch: | ARTICLE DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS UN APPAREIL DE CHAUFFAGE DE MATÉRIAU À FUMER | [2023/04] | Prüfungsverfahren | 25.07.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.07.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/35] | 25.07.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP17728783.6 / EP3457874 | EP20151255.5 / EP3666091 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.05.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO0053037 (AMERICAN FILTRONA CORP [GB], et al); | [X]WO2014158051 (PHILIP MORRIS PRODUCTS SA [CH]); | [X]EP2789248 (JAPAN TOBACCO INC [JP]); | [X]CN104921296 (CHINA TOBACCO YUNNAN IND CO LTD) |