EP4089542 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUR FEINKÖRNIGEN RETENTIONSREGELUNG IN SPEICHERVORRICHTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 13.01.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 14.10.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.03.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 / KR | [N/P] |
Frühere [2022/46] | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do, 16677 / KR | Erfinder | 01 /
ZHAO, Dongwan San Jose, CA, 95134 / US | 02 /
KACHARE, Ramdas P. San Jose, CA, 95134 / US | [2022/46] | Vertreter | Kuhnen & Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB Prinz-Ludwig-Straße 40A 85354 Freising / DE | [2022/46] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22168156.2 | 13.04.2022 | [2022/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202163187919P | 12.05.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163187919 P | US202117366017 | 01.07.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US202117366017 | [2022/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4089542 | Datum: | 16.11.2022 | Sprache: | EN | [2022/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.10.2022 | Klassifikation | IPC: | G06F12/02 | [2022/46] | CPC: |
G06F12/0246 (EP,KR);
G06F3/0659 (KR);
G11C29/42 (CN);
G06F3/0655 (US);
G06F12/0646 (KR);
G06F3/0604 (KR,US);
G06F3/0611 (KR);
G06F3/0614 (KR);
G06F3/0679 (US);
G06F12/0253 (US);
G06F2212/702 (US);
G06F2212/7201 (EP);
G06F2212/7202 (EP);
G06F2212/7205 (US);
G06F2212/7209 (EP);
G06F2212/7211 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/07] |
Frühere [2022/46] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR FEINKÖRNIGEN RETENTIONSREGELUNG IN SPEICHERVORRICHTUNGEN | [2022/46] | Englisch: | SYSTEM AND METHOD FOR FINE GRANULAR RETENTION CONTROL IN STORAGE DEVICES | [2022/46] | Französisch: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE RÉGULATION DE LA RÉTENTION GRANULAIRE FINE DANS DES DISPOSITIFS DE STOCKAGE | [2022/46] | Prüfungsverfahren | 11.01.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.01.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/07] | 11.01.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2013275391 (BATWARA ASHISH [US], et al); | [A]US2016170871 (HYUN JEA WOONG [US], et al); | [XI]US2018074730 (INOUE KAZUKI [JP], et al); | [XI]US2019018604 (CHOI INSEOK STEPHEN [US], et al); | [A]US10949113 (CAI YU [US], et al) |