EP4106348 - HÖRVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.06.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 18.11.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.05.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sivantos Pte. Ltd. 18 Tai Seng Street No. 08-08 18 Tai Seng Singapore 539775 / SG | [2022/51] | Erfinder | 01 /
CHAN, Hoong Yih 540249 Singapore / SG | 02 /
AGUSTIAR, Agustiar 470762 Singapur / SG | 03 /
LIM, Soon Hon 81000 Kulaijaya. Johor Darul Ehsan / MY | 04 /
CHIA, Shinq Yee 756985 Singapur / SG | [2022/51] | Vertreter | FDST Patentanwälte Nordostpark 16 90411 Nürnberg / DE | [2022/51] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22171850.5 | 05.05.2022 | [2022/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE202110206011 | 14.06.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102021206011 | [2022/51] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4106348 | Datum: | 21.12.2022 | Sprache: | DE | [2022/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.10.2022 | Klassifikation | IPC: | H04R25/00, H04R1/28 | [2022/51] | CPC: |
H04R25/456 (EP);
H04R1/42 (US);
H04R1/025 (US);
H04R25/604 (EP,US);
H04R1/288 (EP);
H04R2225/021 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/30] |
Frühere [2022/51] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HÖRVORRICHTUNG | [2022/51] | Englisch: | HEARING DEVICE | [2022/51] | Französisch: | DISPOSITIF AUDITIF | [2022/51] | Prüfungsverfahren | 20.06.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.06.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/30] | 20.06.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.05.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US2008112584 (KARAMUK ERDAL [CH]); | [XY]US2014153755 (HUG ROLAND [CH], et al); | [XY]US2016277852 (LEE CHUAN FOONG [MY], et al); | [XY]DE102018221807 (KNOWLES ELECTRONICS LLC [US]) |