EP4105797 - VERBESSERUNG EINER AUTHENTIFIZIERUNGSFRAGE BASIEREND AUF EINER STIMMVERTRAUENSVERARBEITUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.08.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.03.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.11.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.07.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 21.08.2024 [2024/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Capital One Services, LLC 1680 Capital One Drive McLean, VA 22102 / US | [2022/51] | Erfinder | 01 /
EDWARDS, Joshua McLean, 22102 / US | 02 /
MAIMAN, Tyler McLean, 22102 / US | 03 /
SEPTIMUS, David McLean, 22102 / US | 04 /
MILLER, Daniel McLean, 22102 / US | 05 /
CHAUDHARY, Viraj McLean, 22102 / US | 06 /
RAPOWITZ, Samuel McLean, 22102 / US | [2022/51] | Vertreter | Hamer, Thomas Daniel, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [2022/51] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22179355.7 | 16.06.2022 | [2022/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202117349355 | 16.06.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US202117349355 | [2022/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4105797 | Datum: | 21.12.2022 | Sprache: | EN | [2022/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4105797 | Datum: | 13.09.2023 | Sprache: | EN | [2023/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.11.2022 | Klassifikation | IPC: | G06F21/32, H04L9/40, G06N3/08, G10L17/02, G10L17/18, G10L17/24, G10L17/26 | [2023/15] | CPC: |
G06F21/32 (EP,US);
G06F16/638 (US);
G10L17/24 (EP);
G10L17/26 (EP);
H04L63/0861 (EP);
G06N3/08 (EP);
|
Frühere IPC [2022/51] | G06F21/32, G06N3/02, G10L15/26, G10L25/63, H04L9/40 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/52] |
Frühere [2022/51] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBESSERUNG EINER AUTHENTIFIZIERUNGSFRAGE BASIEREND AUF EINER STIMMVERTRAUENSVERARBEITUNG | [2022/51] | Englisch: | AUTHENTICATION QUESTION IMPROVEMENT BASED ON VOCAL CONFIDENCE PROCESSING | [2022/51] | Französisch: | AMÉLIORATION DES QUESTIONS D'AUTHENTIFICATION BASÉE SUR LE TRAITEMENT DE LA CONFIANCE VOCALE | [2022/51] | Prüfungsverfahren | 16.06.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/51] | 22.11.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 24.03.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.08.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.08.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.08.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 14.06.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/34] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 13.09.2023 | CZ | 13.09.2023 | DK | 13.09.2023 | EE | 13.09.2023 | ES | 13.09.2023 | FI | 13.09.2023 | HR | 13.09.2023 | IT | 13.09.2023 | LT | 13.09.2023 | LV | 13.09.2023 | NL | 13.09.2023 | PL | 13.09.2023 | RO | 13.09.2023 | RS | 13.09.2023 | SE | 13.09.2023 | SK | 13.09.2023 | SM | 13.09.2023 | NO | 13.12.2023 | GR | 14.12.2023 | IS | 13.01.2024 | PT | 15.01.2024 | [2024/33] |
Frühere [2024/27] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
IT | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Frühere [2024/23] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Frühere [2024/20] | FI | 13.09.2023 | |
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
Frühere [2024/14] | FI | 13.09.2023 | |
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
Frühere [2024/10] | FI | 13.09.2023 | |
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
Frühere [2024/09] | FI | 13.09.2023 | |
LT | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
Frühere [2024/08] | LT | 13.09.2023 | |
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US8621209 (JOHANSSON JESPER M [US], et al); | [A]US2014379339 (TIMEM JOSEPH [US], et al); |