EP4131368 - MODULGEHÄUSE AUS KUNSTSTOFF MIT EINGEBETTETEM KÜHLKÖRPER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 21.07.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 06.01.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.06.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten ZF Friedrichshafen AG Löwentaler Strasse 20 88046 Friedrichshafen / DE | [2023/06] | Erfinder | 01 /
Singer, Michael 95671 Bärnau / DE | 02 /
Küpfer, Oliver 91322 Gräfenberg / DE | 03 /
Schober, Thomas 92256 Hahnbach / DE | [2023/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22186872.2 | 26.07.2022 | [2023/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE202110208578 | 06.08.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102021208578 | [2023/06] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4131368 | Datum: | 08.02.2023 | Sprache: | DE | [2023/06] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.11.2022 | Klassifikation | IPC: | H01L23/40, H05K7/20 | [2023/06] | CPC: |
H05K7/20854 (EP,US);
H01L23/4006 (EP);
H05K7/20409 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/34] |
Frühere [2023/06] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MODULGEHÄUSE AUS KUNSTSTOFF MIT EINGEBETTETEM KÜHLKÖRPER | [2023/06] | Englisch: | PLASTIC MODULE HOUSING WITH EMBEDDED HEAT SINK | [2023/06] | Französisch: | BOÎTIER MODULAIRE EN MATIÈRE PLASTIQUE POURVU DE DISSIPATEUR THERMIQUE INCORPORÉ | [2023/06] | Prüfungsverfahren | 14.07.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.07.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/34] | 14.07.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP1006766 (SIEMENS AG [DE]); | [IA]EP2175708 (DELPHI TECH INC [US]); | [A]DE202017104164U (EKL AG [DE]) |