EP4274267 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HÖHENBASIERTEN STANDORTAKTUALISIERUNG IN EINEM DRAHTLOSEN KOMMUNIKATIONSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 29.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.10.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.08.2024 | Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 24.08.2024 | Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr | 24.08.2024 | Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [2023/45] | Erfinder | 01 /
KIM, Myoungsoo Seoul 06772 / KR | 02 /
JUNG, Sunghoon Seoul 06772 / KR | 03 /
KIM, Hongsuk Seoul 06772 / KR | [2023/45] | Vertreter | Frenkel, Matthias Alexander Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2023/45] | Frenkel, Matthias Alexander Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22196924.9 | 21.09.2022 | [2023/45] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202263337179P | 02.05.2022 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202263337179 P | [2023/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4274267 | Datum: | 08.11.2023 | Sprache: | EN | [2023/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.01.2023 | Klassifikation | IPC: | H04W4/029, H04W60/04 | [2023/45] | CPC: |
H04W4/029 (EP,KR);
H04W64/00 (KR);
H04W64/003 (US);
H04W24/02 (US);
H04W4/025 (KR);
H04W48/04 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/45] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HÖHENBASIERTEN STANDORTAKTUALISIERUNG IN EINEM DRAHTLOSEN KOMMUNIKATIONSSYSTEM | [2023/45] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR HEIGHT-BASED LOCATION UPDATE IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM | [2023/45] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE MISE À JOUR DE LOCALISATION BASÉE SUR LA HAUTEUR DANS UN SYSTÈME DE COMMUNICATION SANS FIL | [2023/45] | Prüfungsverfahren | 21.09.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/45] | 30.06.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.06.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 30.04.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.08.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.08.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.08.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2021022054 (TSUDA SHINICHIRO [JP], et al) [I] 1-15* paragraph [0099] - paragraph [0100]; figure 9 *; | [XI]WO2021134496 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]) [X] 1-4,14,15 * paragraph [0082] - paragraph [0125]; figures 1-3 * [I] 5-13; | US2022330051 [ ] (PENG WENJIE [CN], et al) |