EP4174152 - IONISCHE FLÜSSIGKEITSZUSAMMENSETZUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.04.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 31.03.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.07.2024 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Infineum International Limited P.O. Box 1 Milton Hill Abingdon Oxfordshire OX13 6BB / GB | [2023/18] | Erfinder | 01 /
GREER, Adam Abingdon, OX13 6BB / GB | 02 /
HARDACRE, Christopher Manchester, M13 9PL / GB | 03 /
COULTAS, David Abingdon, OX13 6BB / GB | 04 /
IRVING, Matthew Abingdon, OX13 6BB / GB | 05 /
HOLLINGSWORTH, Nathan Abingdon, OX13 6BB / GB | [2023/18] | Vertreter | Hart, Richard Joseph, et al PO Box 1, Milton Hill Abingdon, Oxfordshire OX13 6BB / GB | [2023/18] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22203792.1 | 26.10.2022 | [2023/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20210205659 | 29.10.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 21205659 | [2023/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4174152 | Datum: | 03.05.2023 | Sprache: | EN | [2023/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.03.2023 | Klassifikation | IPC: | C10M133/06, C10M137/12, C10M169/04, C10M171/00 | [2023/18] | CPC: |
C10M137/12 (EP,KR,US);
C10M129/50 (KR);
C10M141/10 (CN);
C09K15/08 (KR);
C09K15/322 (KR);
C10M129/54 (KR);
C10M133/06 (EP);
C10M169/04 (EP,CN,US);
C10M171/00 (EP);
C10M2203/003 (US);
C10M2207/144 (CN);
C10M2223/06 (CN,US);
C10N2030/06 (CN,KR,US);
C10N2030/10 (KR);
C10N2030/12 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/18] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | IONISCHE FLÜSSIGKEITSZUSAMMENSETZUNG | [2023/18] | Englisch: | IONIC LIQUID COMPOSITION | [2023/18] | Französisch: | COMPOSITION LIQUIDE IONIQUE | [2023/18] | Prüfungsverfahren | 26.10.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/18] | 27.03.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 12.04.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.10.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.07.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | vom Anmelder | US3024195 | US3087936 | US3113986 | US3154560 | US3172892 | US3202678 | US3254025 | USRE27145E | US3634595 | US3670054 | US3700633 | WO2008075016 | US2008251759 | EP2090642 | US2010187481 | US8278253 | WO2013158473 |