EP4281081 - ADENOSINDERIVAT UND PHARMAZEUTISCHE ZUSAMMENSETZUNG DAMIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 29.07.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.03.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 01.05.2024 [2024/18] | 29.03.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 01.05.2024 [2024/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Brii Biosciences, Inc. WeWork One City Ctr. Unit 05-130, 110 Corcoran St. Durham, North Carolina 27701 / US | [2023/48] | Erfinder | 01 /
XU, Lianhong Durham, North Carolina 27701 / US | [2023/48] | Vertreter | Cooley (UK) LLP 22 Bishopsgate London EC2N 4BQ / GB | [2023/48] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22743369.5 | 25.01.2022 | [2023/48] | WO2022US13660 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202163141450P | 25.01.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163141450 P | [2023/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022159872 | Datum: | 28.07.2022 | Sprache: | EN | [2022/30] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4281081 | Datum: | 29.11.2023 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.07.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 28.07.2022 | Klassifikation | IPC: | A61K31/7042, C07H19/16, A61P31/12, A61P31/18, A61K31/7076, A61K31/7052 | [2023/48] | CPC: |
A61K31/4439 (EP,IL,KR,US);
A61K31/7076 (EP,IL,KR,US);
C07H19/16 (EP,IL,KR,US);
A61K31/4985 (EP,IL,KR,US);
A61K47/10 (IL,US);
A61K9/0019 (EP,IL,KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ADENOSINDERIVAT UND PHARMAZEUTISCHE ZUSAMMENSETZUNG DAMIT | [2023/48] | Englisch: | ADENOSINE DERIVATIVE AND PHARMACEUTICAL COMPOSITION COMPRISING THE SAME | [2023/48] | Französisch: | DÉRIVÉ D'ADÉNOSINE ET COMPOSITION PHARMACEUTIQUE LE COMPRENANT | [2023/48] | Eintritt in die regionale Phase | 21.08.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.08.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 21.08.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.08.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.08.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/48] | 06.03.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2018022221 (IVACHTCHENKO ALEXANDRE VASILIEVICH [US], et al); | [A]US2018099989 (IVACHTCHENKO ALEXANDRE VASILIEVICH [US], et al); | [A]US2020079814 (IVACHTCHENKO ALEXANDRE VASILIEVICH [US], et al); |